BORRERO HIDALGO CARMEN
Informe ejecutivo de BORRERO HIDALGO CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BORRERO HIDALGO CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRO NEGRON SL | Socio Unico | 11/03/2022 | |
AGRO NEGRON SL | Administrador Unico | 21/11/2018 | |
CASTAPAR INMOBILIARIA SL | Administrador Unico | 25/09/2017 |
VINCULACIONES DE BORRERO HIDALGO CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORRERO HIDALGO CARMEN
Empresa: AGRO NEGRON SL
Socio Único
- Borrero Hidalgo Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26342 , F 154, S 8, H M 232937, I/A 29 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-28
Empresa: AGRO NEGRON SL
Administrador Unico
- Borrero Hidalgo Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26342 , F 152, S 8, H M 232937, I/A 25 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-28
Empresa: AGRO NEGRON SL
Consejero Delegado
- Borrero Hidalgo Carmen
Consejero
- Borrero Hidalgo Carmen
- Fruhbeck Olmedo Guillermo
- Hidalgo Olivares Carmen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Borrero Hidalgo Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26342 , F 152, S 8, H M 232937, I/A 25 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-28
Empresa: CASTAPAR INMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Borrero Hidalgo Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2194 , F 36, S 8, H M 38789, I/A 8 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-189-28
Empresa: AGRO NEGRON SL
Apoderado
Consejero Delegado
- Borrero Hidalgo Carmen
Consejero
- Borrero Hidalgo Carmen
- Fruhbeck Olmedo Guillermo
- Hidalgo Olivares Carmen
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Borrero Hidalgo Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26342 , F 147, S 8, H M 232937, I/A 21 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-28
Empresa: AGRO NEGRON SL
Administrador Solidario
- Borrero Hidalgo Carmen
- Hidalgo Olivares Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26342 , F 147, S 8, H M 232937, I/A 21 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-28
Información de BORRERO HIDALGO CARMEN
Mostramos los datos de BORRERO HIDALGO CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORRERO HIDALGO CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos