BORRERO GOIZUETA ESPERANZA
Informe ejecutivo de BORRERO GOIZUETA ESPERANZA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BORRERO GOIZUETA ESPERANZA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACIONES AGRICOLAS LAS MORERAS SA | Apoderado | 26/06/2024 | |
MEDINA GARVEY SA | Apoderado | 25/06/2024 | |
MEDINA GARVEY INGENIERIA E INSTALACIONES SL | Apoderado | 20/06/2024 | |
INMOBILIARIA LUIS MEDINA SL | Apoderado | 19/06/2024 | |
MEDINA GARVEY COMERCIAL SL | Apoderado | 19/06/2024 | |
ACEITUNAS SEVILLANAS SA | Apoderado | 18/06/2024 | |
MEDINA GARVEY ELECTRICIDAD SL | Apoderado | 18/06/2024 | |
MEDINA GARVEY SERVICIOS INTEGRALES SL | Apoderado | 18/06/2024 | |
HACIENDA LOS ALAZANES SL | Apoderado | 18/06/2024 | |
MEDINASOL ENERGIA SOLAR SL | Apoderado | 18/06/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BORRERO GOIZUETA ESPERANZA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORRERO GOIZUETA ESPERANZA
Apoderado
- Borrero Goizueta Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 52669, I/A 27 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-128-41
Empresa: MEDINA GARVEY SA
Apoderado
- Borrero Goizueta Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 2233, I/A 110 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-41
Apoderado
- Borrero Goizueta Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE123126, I/A 8 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-41
Empresa: INMOBILIARIA LUIS MEDINA SL
Apoderado
- Borrero Goizueta Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 24276, I/A 52 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-41
Empresa: MEDINA GARVEY COMERCIAL SL
Apoderado
- Borrero Goizueta Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 51710, I/A 21 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-41
Empresa: ACEITUNAS SEVILLANAS SA
Apoderado
- Borrero Goizueta Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 16341, I/A 58 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-41
Empresa: MEDINA GARVEY ELECTRICIDAD SL
Apoderado
- Borrero Goizueta Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 74147, I/A 25 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-41
Apoderado
- Borrero Goizueta Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE106374, I/A 13 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-41
Empresa: HACIENDA LOS ALAZANES SL
Apoderado
- Borrero Goizueta Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE117660, I/A 7 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-41
Empresa: MEDINASOL ENERGIA SOLAR SL
Apoderado
- Borrero Goizueta Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE123124, I/A 6 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-41
VER MAS ACTOS
Información de BORRERO GOIZUETA ESPERANZA
Mostramos los datos de BORRERO GOIZUETA ESPERANZA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORRERO GOIZUETA ESPERANZA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos