BORRELL MORENO LOURDES
Informe ejecutivo de BORRELL MORENO LOURDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BORRELL MORENO LOURDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUEDA & BORRELL SL | Administrador Unico | 09/02/2013 | 13/11/2015 |
RUEDA & BORRELL SL | Administrador Solidario | 17/12/2008 |
VINCULACIONES DE BORRELL MORENO LOURDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORRELL MORENO LOURDES
Empresa: RUEDA & BORRELL SL
Administrador Unico
- Borrell Moreno Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40113 , F 14, S 8, H B 360687, I/A 4 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-08
Empresa: RUEDA & BORRELL SL
Administrador Unico
- Borrell Moreno Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40113 , F 14, S 8, H B 360687, I/A 3 (09/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-08
Empresa: RUEDA & BORRELL SL
Administrador Solidario
- Borrell Moreno Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40113 , F 14, S 8, H B 360687, I/A 2 (17/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-08
Información de BORRELL MORENO LOURDES
Mostramos los datos de BORRELL MORENO LOURDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORRELL MORENO LOURDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos