BORRELL MARTI FERNANDO
Informe ejecutivo de BORRELL MARTI FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BORRELL MARTI FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATAS AREMUNS SA | Consejero | 20/08/2024 | |
GROBELASTIC SA | Consejero | 20/08/2024 | |
INMUEBLES MANUFACTURAS Y DISTRIBUCION SA | Consejero | 12/08/2021 | |
MATAS AREMUNS SA | Consejero | 10/10/2019 | |
GROBELASTIC SA | Consejero | 09/10/2019 | |
INMUEBLES MANUFACTURAS Y DISTRIBUCION SA | Consejero | 23/09/2016 | |
MATAS AREMUNS SA | Consejero | 31/10/2014 | |
GROBELASTIC SA | Consejero | 31/10/2014 | |
INMUEBLES MANUFACTURAS Y DISTRIBUCION SA | Consejero | 09/11/2011 | |
GROBELASTIC SA | Consejero | 24/12/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BORRELL MARTI FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORRELL MARTI FERNANDO
Empresa: MATAS AREMUNS SA
Consejero
- Borrell Marti Fernando
- Borrell Marti Javier
- Borrell Marti Jorge
- Borrell Marti Marta
- Marti Peinado Maria Elvira
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 69618, I/A 100 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-08
Empresa: GROBELASTIC SA
Consejero
- Borrell Marti Fernando
- Borrell Marti Javier
- Borrell Marti Jorge
- Borrell Marti Marta
- Marti Peinado Maria Elvira
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 69370, I/A 57 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-08
Empresa: AUTORENTATS PALLEJA SL
Administrador Mancomunado
- Borrell Marti Fernando
- Borrell Marti Javier
- Borrell Marti Jorge
- Borrell Marti Marta
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40649 , F 73, S 8, H B 370655, I/A 12 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-08
Consejero
- Borrell Marti Fernando
- Borrell Marti Javier
- Borrell Marti Jorge
- Borrell Marti Marta
- Marti Peinado Maria Elvira
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42833 , F 146, S 8, H B 91935, I/A 34 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-08
Empresa: MATAS AREMUNS SA
Consejero
- Borrell Marti Fernando
- Borrell Marti Javier
- Borrell Marti Jorge
- Borrell Marti Marta
- Marti Peinado Maria Elvira
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40947 , F 77, S 8, H B 69618, I/A 96 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-08
Empresa: GROBELASTIC SA
Consejero
- Borrell Marti Fernando
- Borrell Marti Javier
- Borrell Marti Jorge
- Borrell Marti Marta
- Marti Peinado Maria Elvira
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41607 , F 208, S 8, H B 69370, I/A 53 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-08
Empresa: AUTORENTATS PALLEJA SL
Administrador Mancomunado
- Borrell Marti Fernando
- Borrell Marti Javier
- Borrell Marti Jorge
- Borrell Marti Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40649 , F 73, S 8, H B 370655, I/A 11 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-08
Empresa: AUTORENTATS PALLEJA SL
Apoderado Mancomunado
- Borrell Marti Fernando
- Borrell Marti Javier
- Borrell Marti Marta
- Ros Campderros Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40649 , F 72, S 8, H B 370655, I/A 10 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-08
Empresa: AUTORENTATS PALLEJA SL
Apoderado Mancomunado
- Borrell Marti Fernando
- Ros Campderros Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40649 , F 72, S 8, H B 370655, I/A 9 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-08
Consejero
- Borrell Marti Fernando
- Borrell Marti Javier
- Borrell Marti Jorge
- Borrell Marti Marta
- Borrell Portabella Magin
- Marti Peinado Maria Elvira
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42833 , F 142, S 8, H B 91935, I/A 28 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-08
VER MAS ACTOS
Información de BORRELL MARTI FERNANDO
Mostramos los datos de BORRELL MARTI FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORRELL MARTI FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos