BORRELL CROS JOAN
Informe ejecutivo de BORRELL CROS JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BORRELL CROS JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRE GESTOR BAIX CAMP V SL | Apoderado | 05/10/2017 |
VINCULACIONES DE BORRELL CROS JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORRELL CROS JOAN
Empresa: BORRELL ASSESSORS SLP
Liquidador
- Borrell Cros Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28693 , F 90, S 8, H B 138910, I/A 5 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-08
Empresa: BORRELL ASSESSORS SLP
Administrador
- Borrell Cros Joan
Liquidador
- Borrell Cros Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28693 , F 90, S 8, H B 138910, I/A 5 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-08
Apoderado
- Borrell Cros Joan
- Farres Ferrate Josep M
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3287 , F 20, S 8, H T 58154, I/A 3 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-43
Empresa: CENTRE GESTOR BAIX CAMP V SL
Apoderado
- Borrell Cros Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1368 , F 151, S 8, H T 16284, I/A 5 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-43
Información de BORRELL CROS JOAN
Mostramos los datos de BORRELL CROS JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORRELL CROS JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos