BORREGUERO FERNANDEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de BORREGUERO FERNANDEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BORREGUERO FERNANDEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCA MOBILITI TAXI AND VTC SL | Socio Unico | 31/08/2017 | |
ALCA MOBILITI TAXI AND VTC SL | Administrador Unico | 31/08/2017 | |
OVISLANDIA 99 SL | Administrador Unico | 01/07/2016 | |
ADVANCED POWER TECHNOLOGIES SL | Socio Unico | 03/11/2011 | |
ADVANCED POWER TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 03/11/2011 |
VINCULACIONES DE BORREGUERO FERNANDEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORREGUERO FERNANDEZ ANTONIO
Empresa: ALCA MOBILITI TAXI AND VTC SL
Administrador Unico
- Borreguero Fernandez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36162 , F 121, S 8, H M 649813, I/A 2 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-28
Empresa: ALCA MOBILITI TAXI AND VTC SL
Nuevo Socio Único
- Borreguero Fernandez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36162 , F 121, S 8, H M 649813, I/A 2 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-28
Empresa: OVISLANDIA 99 SL
Administrador Unico
- Borreguero Fernandez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14489 , F 150, S 8, H M 239701, I/A 6 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-28
Empresa: JEPSSEN INTERNATIONAL SL
Apoderado
- Borreguero Fernandez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25174 , F 182, S 8, H M 453382, I/A 3 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-28
Empresa: JEPSSEN ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Borreguero Fernandez Antonio
- Borreguero Payero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18521 , F 91, S 8, H M 7497, I/A 11 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-28
Empresa: ADVANCED POWER TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Borreguero Fernandez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29321 , F 30, S 8, H M 527799, I/A 1 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-28
Empresa: ADVANCED POWER TECHNOLOGIES SL
Socio Único
- Borreguero Fernandez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29321 , F 30, S 8, H M 527799, I/A 1 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-28
Empresa: JEPSSEN INTERNATIONAL SL
Apoderado
- Borreguero Fernandez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25174 , F 181, S 8, H M 453382, I/A 2 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-28
Información de BORREGUERO FERNANDEZ ANTONIO
Mostramos los datos de BORREGUERO FERNANDEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORREGUERO FERNANDEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos