BORREGUERO CASAS CAROLINA
Informe ejecutivo de BORREGUERO CASAS CAROLINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BORREGUERO CASAS CAROLINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALFIREPPCI SL | Apoderado Solidario | 30/04/2019 | |
JEGUMAR CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SL | Apoderado | 26/04/2019 | |
KAIRO ABOGADOS SLP | Soc.Prof. | 09/06/2014 | |
KAIRO ABOGADOS SL | Socio Unico | 26/11/2012 | |
KAIRO ABOGADOS SL | Administrador Unico | 26/11/2012 |
VINCULACIONES DE BORREGUERO CASAS CAROLINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORREGUERO CASAS CAROLINA
Empresa: VALFIREPPCI SL
Apoderado Solidario
- Borreguero Casas Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39027 , F 23, S 8, H M 693467, I/A 2 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-28
Empresa: JEGUMAR CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SL
Apoderado
- Borreguero Casas Carolina
- Outeiriño Lago Marta Loreto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39101 , F 23, S 8, H M 694694, I/A 2 (26/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-28
Empresa: KAIRO ABOGADOS SLP
Soc.Prof.
- Borreguero Casas Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28968 , F 61, S 8, H M 521641, I/A 3 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-28
Empresa: ALPHA CONSULTING NETWORKING SL
Administrador Unico
- Borreguero Casas Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28999 , F 59, S 8, H M 522182, I/A 3 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-28
Empresa: KAIRO ABOGADOS SL
Administrador Unico
- Borreguero Casas Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28968 , F 61, S 8, H M 521641, I/A 2 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-28
Empresa: KAIRO ABOGADOS SL
Administrador Mancomunado
- Borreguero Casas Carolina
- Monte Villen Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28968 , F 61, S 8, H M 521641, I/A 2 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-28
Empresa: KAIRO ABOGADOS SL
Socio Único
- Borreguero Casas Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28968 , F 61, S 8, H M 521641, I/A 2 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-28
Empresa: CUESTAVEINTISEIS SL
Administrador Unico
- Borreguero Casas Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28999 , F 57, S 8, H M 522182, I/A 1 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-137-28
Empresa: CUESTAVEINTISEIS SL
Socio Único
- Borreguero Casas Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28999 , F 57, S 8, H M 522182, I/A 1 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-137-28
Empresa: KAIRO ABOGADOS SL
Administrador Mancomunado
- Borreguero Casas Carolina
- Monte Villen Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28968 , F 60, S 8, H M 521641, I/A 1 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-28
Información de BORREGUERO CASAS CAROLINA
Mostramos los datos de BORREGUERO CASAS CAROLINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORREGUERO CASAS CAROLINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos