BORREGO RAYA MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de BORREGO RAYA MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BORREGO RAYA MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES MECANICOS LA CONCEPCION SL | Administrador Solidario | 19/02/2024 | |
BORREGO RAYA SL | Administrador Solidario | 12/11/2018 |
VINCULACIONES DE BORREGO RAYA MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORREGO RAYA MARIA ISABEL
Empresa: TALLERES MECANICOS LA CONCEPCION SL
Administrador Solidario
- Borrego Raya Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2124 , F 218, S 8, H SE 13333, I/A 11 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-41
Empresa: BORREGO RAYA SL
Administrador Solidario
- Borrego Raya Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6138 , F 112, S 8, H SE108197, I/A 3 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-41
Empresa: TALLERES MECANICOS LA CONCEPCION SL
Administrador Solidario
- Borrego Barroso Antonio
- Borrego Raya Antonio
- Borrego Raya Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2124 , F 218, S 8, H SE 13333, I/A 10 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-41
Empresa: BORREGO RAYA SL
Administrador Solidario
- Borrego Raya Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6138 , F 112, S 8, H SE108197, I/A 2 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-41
Empresa: BORREGO RAYA SL
Administrador Solidario
- Borrego Raya Antonio
- Borrego Raya Jaime
- Borrego Raya Luis Miguel
- Borrego Raya Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6138 , F 111, S 8, H SE108197, I/A 1 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-41
Información de BORREGO RAYA MARIA ISABEL
Mostramos los datos de BORREGO RAYA MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORREGO RAYA MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos