BORREGO ALBURQUERQUE FRANCISCA
Informe ejecutivo de BORREGO ALBURQUERQUE FRANCISCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BORREGO ALBURQUERQUE FRANCISCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAZTAN INMUEBLES Y FINANZAS SA | Administrador Unico | 10/05/2016 | |
BAZTAN INMUEBLES Y FINANZAS SA | Apoderado | 04/11/2009 |
VINCULACIONES DE BORREGO ALBURQUERQUE FRANCISCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORREGO ALBURQUERQUE FRANCISCA
Empresa: BAZTAN INMUEBLES Y FINANZAS SA
Administrador Unico
- Borrego Alburquerque Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14497 , F 105, S 8, H M 239856, I/A 8 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-28
Empresa: BAZTAN INMUEBLES Y FINANZAS SA
Administrador Unico
- Borrego Alburquerque Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14497 , F 105, S 8, H M 239856, I/A 7 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-28
Empresa: BAZTAN INMUEBLES Y FINANZAS SA
Apoderado
- Borrego Alburquerque Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14497 , F 102, S 8, H M 239856, I/A 5 (04/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-221-28
Empresa: BAZTAN INMUEBLES Y FINANZAS SA
Administrador Unico
- Borrego Alburquerque Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14497 , F 102, S 8, H M 239856, I/A 4 (23/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-28
Información de BORREGO ALBURQUERQUE FRANCISCA
Mostramos los datos de BORREGO ALBURQUERQUE FRANCISCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORREGO ALBURQUERQUE FRANCISCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos