BORREGAARD-OTZEN KASPER LEO DAHL
Informe ejecutivo de BORREGAARD-OTZEN KASPER LEO DAHL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BORREGAARD-OTZEN KASPER LEO DAHL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVANTE TOPE INMO SL | Socio Unico | 22/09/2017 | |
AVANTE TOPE INMO SL | Administrador Unico | 22/09/2017 | |
AVANTE TOPE INVERSION SL | Socio Unico | 26/05/2017 | |
AVANTE TOPE INVERSION SL | Administrador Unico | 26/05/2017 |
VINCULACIONES DE BORREGAARD-OTZEN KASPER LEO DAHL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORREGAARD-OTZEN KASPER LEO DAHL
Empresa: OPTIMUS PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Borregaard-otzen Kasper Leo Dahl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5472, L 4379, F 62, S 8, H MA131806, I/A 2 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-29
Empresa: OPTIMUS PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Borregaard-otzen Kasper Leo Dahl
- Heinmets Mary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5472, L 4379, F 62, S 8, H MA131806, I/A 2 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-29
Empresa: OPTIMUS PROPERTIES SL
Socio Único
- Borregaard-otzen Kasper Leo Dahl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5472, L 4379, F 62, S 8, H MA131806, I/A 2 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-29
Empresa: AVANTE TOPE INVERSION SL
Administrador Unico
- Borregaard-otzen Kasper Leo Dahl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5625, L 4532, F 58, S 8, H MA139881, I/A 1 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-29
Empresa: AVANTE TOPE INVERSION SL
Socio Único
- Borregaard-otzen Kasper Leo Dahl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5625, L 4532, F 58, S 8, H MA139881, I/A 1 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-29
Empresa: OPTIMUS PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Borregaard-otzen Kasper Leo Dahl
- Heinmets Mary
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5472, L 4379, F 62, S 8, H MA131806, I/A 1 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-29
Información de BORREGAARD-OTZEN KASPER LEO DAHL
Mostramos los datos de BORREGAARD-OTZEN KASPER LEO DAHL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORREGAARD-OTZEN KASPER LEO DAHL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos