BORRAS PAMIES JOSE
Informe ejecutivo de BORRAS PAMIES JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BORRAS PAMIES JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA SA | Apoderado | 19/04/2013 |
VINCULACIONES DE BORRAS PAMIES JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORRAS PAMIES JOSE
Empresa: FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA SA
Administrador Unico
- Borras Pamies Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3039 , F 29, S 8, H T 2179, I/A 27 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-43
Empresa: INVERSIONES BELICE SL
Administrador Unico
- Borras Pamies Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1182 , F 195, S 8, H T 6015, I/A 10 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-43
Empresa: BV EMPRESA ACTIVA SL
Administrador Unico
- Borras Pamies Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2864 , F 199, S 8, H T 47961, I/A 3 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-43
Empresa: FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA SA
Administrador Unico
- Borras Pamies Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 965 , F 225, S 8, H T 2179, I/A 23 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-43
Empresa: BV EMPRESA ACTIVA SL
Administrador Unico
- Borras Pamies Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2864 , F 191, S 8, H T 47961, I/A 1 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-43
Empresa: FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA SA
Apoderado
- Borras Pamies Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 965 , F 221, S 8, H T 2179, I/A 22 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-43
Empresa: FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA SA
Administrador Unico
- Borras Pamies Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 965 , F 220, S 8, H T 2179, I/A 21 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-43
Información de BORRAS PAMIES JOSE
Mostramos los datos de BORRAS PAMIES JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORRAS PAMIES JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos