BORRAS MARINEL LO ENRIQUE
Informe ejecutivo de BORRAS MARINEL LO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BORRAS MARINEL LO ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATERIALES PLASTICOS EXTRUSIONADOS SL | Administrador Solidario | 15/06/2012 | 25/06/2021 |
PROTECPLAST SA | Administrador Solidario | 16/02/2011 | 06/08/2012 |
VINCULACIONES DE BORRAS MARINEL LO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORRAS MARINEL LO ENRIQUE
Empresa: PROTECPLAST SA
Administrador Solidario
- Borras Marinel Lo Carlos
- Borras Marinel Lo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21190 , F 57, S 8, H B 18461, I/A 20 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-08
Administrador Solidario
- Borras Marinel Lo Enrique
- Garcia Velasco Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43232 , F 71, S 8, H B 428232, I/A 1 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-08
Empresa: PROTECPLAST SA
Administrador Solidario
- Borras Marinel Lo Carlos
- Borras Marinel Lo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21190 , F 56, S 8, H B 18461, I/A 17 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-08
Empresa: PROTECPLAST SA
Administrador Solidario
- Borras Marinel Lo Carlos
- Borras Marinel Lo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21190 , F 56, S 8, H B 18461, I/A 17 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-08
Información de BORRAS MARINEL LO ENRIQUE
Mostramos los datos de BORRAS MARINEL LO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORRAS MARINEL LO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos