BORRAS JULIBERT ARIADNA
Informe ejecutivo de BORRAS JULIBERT ARIADNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BORRAS JULIBERT ARIADNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MORE AL QUADRAT M2 SL | Administrador Unico | 05/10/2020 | |
SUD BARCELONA NORD AIE | Administrador Unico | 10/01/2020 |
VINCULACIONES DE BORRAS JULIBERT ARIADNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORRAS JULIBERT ARIADNA
Empresa: MEDIC CENTER MATARO SL
Apoderado
- Aznar Aguilar Francisco
- Borras Julibert Ariadna
- Puges Romagosa Xavier Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34313 , F 188, S 8, H B 246993, I/A 7 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-08
Empresa: MEDIC CENTER MATARO SL
Consejero
- Aznar Aguilar Francisco
- Borras Julibert Ariadna
- Puges Romagosa Xavier Maria
Presidente
- Borras Julibert Ariadna
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34313 , F 187, S 8, H B 246993, I/A 5 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-08
Empresa: CMM EQUIP DE SALUT SL
Apoderado
- Aznar Aguilar Francisco
- Borras Julibert Ariadna
- Puges Romagosa Xavier Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40869 , F 179, S 8, H B 370988, I/A 7 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-08
Empresa: CMM EQUIP DE SALUT SL
Administrador Solidario
- Aznar Aguilar Francisco
- Borras Julibert Ariadna
- Puges Romagosa Xavier Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40869 , F 178, S 8, H B 370988, I/A 6 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-08
Empresa: MORE AL QUADRAT M2 SL
Administrador Unico
- Borras Julibert Ariadna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1599 , F 136, S 8, H L 32733, I/A 1 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-25
Empresa: SUD BARCELONA NORD AIE
Administrador Unico
- Borras Julibert Ariadna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46554 , F 81, S 8, H B 223384, I/A 18 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-08
Empresa: CMM EQUIP DE SALUT SCP
Administrador Solidario
- Aznar Aguilar Francisco
- Borras Julibert Ariadna
- Puges Romagosa Xavier Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40869 , F 175, S 8, H B 370988, I/A 4 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-08
Empresa: CMM EQUIP DE SALUT SCP
Administrador Solidario
- Aznar Aguilar Francisco
- Borras Julibert Ariadna
- Puges Romagosa Xavier Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40869 , F 174, S 8, H B 370988, I/A 3 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-131-08
Empresa: CMM EQUIP DE SALUT SCP
Administrador Mancomunado
- Aznar Aguilar Francisco
- Borras Julibert Ariadna
- Puges Romagosa Xavier Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40869 , F 174, S 8, H B 370988, I/A 3 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-131-08
Información de BORRAS JULIBERT ARIADNA
Mostramos los datos de BORRAS JULIBERT ARIADNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORRAS JULIBERT ARIADNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos