BORRAS GUERRERO VICTOR
Informe ejecutivo de BORRAS GUERRERO VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BORRAS GUERRERO VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO HOSTELERO BOCU 55 SL | Socio Unico | 10/06/2022 | |
GRUPO HOSTELERO BOCU 55 SL | Administrador Unico | 08/11/2021 | |
KAPYSUR HOUSE SL | Socio Unico | 27/08/2020 | |
KAPYSUR HOUSE SL | Administrador Unico | 27/08/2020 | |
GUADASOL INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES SL | Administrador Unico | 15/02/2016 | |
FICCAR GESTION SL | Administrador Unico | 05/09/2013 | |
PROMOCIONES PUERTO CAÑON SL | Administrador Unico | 15/06/2012 | |
BROCPYME SL | Administrador Unico | 10/04/2012 | |
SOLARTIS GRUPO INMOBILIARIO SL | Administrador Unico | 09/04/2012 | |
LA RUTA DEL EXITO SL | Administrador Unico | 09/04/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BORRAS GUERRERO VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORRAS GUERRERO VICTOR
Empresa: GRUPO HOSTELERO BOCU 55 SL
Socio Único
- Borras Guerrero Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2413 , F 176, S 8, H CA 59257, I/A 3 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-11
Empresa: TREBITAR CADIZ SL
Administrador Unico
- Borras Guerrero Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 661 , F 203, S 8, H CA 2154, I/A 4 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-11
Empresa: INSTITUTO PRIVADO DE ENSEÑANZA SL
Administrador Unico
- Borras Guerrero Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 661 , F 200, S 8, H CA 2154, I/A 3 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-11
Empresa: TMEB CORP SL
Administrador Unico
- Borras Guerrero Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7013 , F 197, S 8, H SE129652, I/A 3 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-41
Empresa: GRUPO HOSTELERO BOCU 55 SL
Administrador Unico
- Borras Guerrero Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2413 , F 174, S 8, H CA 59257, I/A 1 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-11
Empresa: TMEB CORP SL
Administrador Unico
- Borras Guerrero Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1810, L 1370, F 11, S 8, H CS 42881, I/A 2 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-12
Empresa: KAPYSUR HOUSE SL
Administrador Unico
- Borras Guerrero Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6258 , F 41, S 8, H SE111052, I/A 4 (27/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-41
Empresa: KAPYSUR HOUSE SL
Nuevo Socio Único
- Borras Guerrero Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6258 , F 41, S 8, H SE111052, I/A 4 (27/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-41
Administrador Unico
- Borras Guerrero Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4050 , F 167, S 8, H SE 38347, I/A 30 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-36-41
Empresa: WORLD JOB SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Barral Ayala Antonio Javier
- Borras Guerrero Victor
- Setien Hernandez Vidal
- Torres Peñin Francisco Javier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31083 , F 53, S 8, H M 559414, I/A 3 (12/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-28
VER MAS ACTOS
Información de BORRAS GUERRERO VICTOR
Mostramos los datos de BORRAS GUERRERO VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORRAS GUERRERO VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos