BORRAS GARGALLO JORDI
Informe ejecutivo de BORRAS GARGALLO JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BORRAS GARGALLO JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTO SW & SYS SL | REPR.143 RRM | 25/01/2023 | |
EBRE RIVER HOLDING SL | Socio Unico | 21/10/2022 | |
EBRE RIVER HOLDING SL | Administrador Unico | 21/10/2022 | |
N2BOGI HOLDING SL | Administrador Unico | 28/02/2022 | |
ADVANCED MOBILITY PRODUCTS & SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 09/11/2020 | |
AUTOMOTIVE SAFETY SL | Administrador Unico | 24/01/2018 |
VINCULACIONES DE BORRAS GARGALLO JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORRAS GARGALLO JORDI
Empresa: AUTO SW & SYS SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Borras Gargallo Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48514 , F 69, S 8, H B 586591, I/A 2 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-08
Empresa: AUTO SW & SYS SL
Administrador Unico
- Borras Gargallo Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48514 , F 69, S 8, H B 586591, I/A 2 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-08
Empresa: EBRE RIVER HOLDING SL
Administrador Unico
- Borras Gargallo Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 84, S 8, H T 59405, I/A 1 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-43
Empresa: EBRE RIVER HOLDING SL
Socio Único
- Borras Gargallo Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 84, S 8, H T 59405, I/A 1 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-43
Empresa: N2BOGI 2022 SL
Administrador Unico
- Borras Gargallo Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3300 , F 138, S 8, H T 58502, I/A 1 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-43
Administrador Unico
- Borras Gargallo Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3223 , F 216, S 8, H T 56187, I/A 1 (09/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-43
Empresa: AUTOMOTIVE SAFETY SL
Administrador Unico
- Borras Gargallo Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45591 , F 156, S 8, H B 492936, I/A 5 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-08
Información de BORRAS GARGALLO JORDI
Mostramos los datos de BORRAS GARGALLO JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORRAS GARGALLO JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos