BORRAS COTS ROSA MARIA
Informe ejecutivo de BORRAS COTS ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BORRAS COTS ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVIGAN TERRALTA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 14/07/2016 | |
AVIGAN TERRALTA SL | Consejero | 14/07/2016 | |
AVICOLA BORRAS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 14/07/2016 | |
AVICOLA BORRAS SL | Apoderado Solidario | 14/07/2016 | |
AVICOLA BORRAS SL | Consejero | 22/07/2014 | |
AVIGAN TERRALTA SL | Apoderado | 24/01/2012 | |
AVIGAN TERRALTA SL | Apoderado Mancomunado | 12/01/2011 |
VINCULACIONES DE BORRAS COTS ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORRAS COTS ROSA MARIA
Empresa: AVICOLA BORRAS SL
Apoderado Solidario
- Borras Cots Maria Del Carmen
- Borras Cots Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1454 , F 54, S 8, H T 17889, I/A 7 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-43
Empresa: AVICOLA BORRAS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Borras Cots Maria Del Carmen
- Borras Cots Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1454 , F 52, S 8, H T 17889, I/A 5 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-43
Empresa: AVIGAN TERRALTA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Borras Cots Maria Carmen
- Borras Cots Rosa Maria
Consejero
- Borras Boria Enrique Jaime
- Borras Cots Maria Carmen
- Borras Cots Rosa Maria
- Cots Pallares Maria Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 33, S 8, H T 3178, I/A 68 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-43
Empresa: AVIGAN TERRALTA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Borras Cots Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2561 , F 15, S 8, H T 3178, I/A 64 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-43
Empresa: AVICOLA BORRAS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Borras Boira Enrique Jaime
- Borras Cots Maria Del Carmen
- Borras Cots Rosa Maria
- Cots Pallares Maria Carmen
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1454 , F 49, S 8, H T 17889, I/A 3 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-43
Empresa: AVICOLA BORRAS SL
Administrador Solidario
- Borras Boira Enrique
- Borras Cots Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1454 , F 49, S 8, H T 17889, I/A 3 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-43
Empresa: AVIGAN TERRALTA SA
Apoderado
- Borras Cots Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2561 , F 14, S 8, H T 3178, I/A 61 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-43
Empresa: AVIGAN TERRALTA SA
Apoderado Mancomunado
- Abello Castella Juan Mario
- Borras Cots Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2561 , F 12, S 8, H T 3178, I/A 59 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-43
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Borras Cots Rosa Maria
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 55, S 8, H T 24800, I/A 3 (08/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-43
Empresa: AVIGAN TERRALTA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Borras Cots Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1529 , F 110, S 8, H T 3178, I/A 56 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-43
VER MAS ACTOS
Información de BORRAS COTS ROSA MARIA
Mostramos los datos de BORRAS COTS ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORRAS COTS ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos