BORRAS BUSTAMANTE MANUEL
Informe ejecutivo de BORRAS BUSTAMANTE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BORRAS BUSTAMANTE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOSE MARIA BORRAS SA | Consejero | 09/09/2019 | |
RICARDO BORRAS E HIJOS SL | Consejero | 03/10/2016 | |
COMPAÑIA EUROPEA DE TUNIDOS SL | Consejero | 31/07/2014 |
VINCULACIONES DE BORRAS BUSTAMANTE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORRAS BUSTAMANTE MANUEL
Empresa: BORRAS SL PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Consejero
- Borras Bustamante Manuel
- Borras Higuero Jose
- RICARDO BORRAS E HIJOS SL
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 135 , F 21, S 8, H CE 561, I/A 84 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-51
Empresa: RICARDO BORRAS E HIJOS SL
Apoderado
- Borras Bustamante Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 85, S 8, H CE 1309, I/A 17 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-51
Empresa: JOSE MARIA BORRAS SA
Consejero
- Borras Bustamante Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 101 , F 167, S 8, H CE 215, I/A 54 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-51
Empresa: COMPAÑIA EUROPEA DE TUNIDOS SL
Consejero
- Borras Bustamante Manuel
- Larrea Martinez Nicolas Doroteo
- Mendoza Batis Amaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36542 , F 46, S 8, H M 10548, I/A 47 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-28
Empresa: RICARDO BORRAS E HIJOS SL
Apoderado
- Borras Bustamante Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 83, S 8, H CE 1309, I/A 14 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-51
Empresa: BORRAS SL PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Consejero
- Borras Bustamante Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 113 , F 219, S 8, H CE 561, I/A 79 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-13-51
Empresa: RICARDO BORRAS E HIJOS SL
Consejero
- Borras Bustamante Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 121 , F 83, S 8, H CE 1309, I/A 12 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-51
Empresa: COMPAÑIA EUROPEA DE TUNIDOS SL
Consejero
- Borras Bustamante Manuel
- Mendoza Batis Amaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13941 , F 97, S 8, H M 10548, I/A 38 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-28
Información de BORRAS BUSTAMANTE MANUEL
Mostramos los datos de BORRAS BUSTAMANTE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORRAS BUSTAMANTE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos