BORRAS BIGORRA FRANCESC
Informe ejecutivo de BORRAS BIGORRA FRANCESC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BORRAS BIGORRA FRANCESC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EBBA LABS SL | Administrador Solidario | 13/04/2018 | |
BORRAS DENTAL SL | Liquidador | 29/01/2010 |
VINCULACIONES DE BORRAS BIGORRA FRANCESC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORRAS BIGORRA FRANCESC
Empresa: EBBA LABS SL
Administrador Solidario
- Borras Bigorra Francesc
- Martinez Chavero Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46368 , F 124, S 8, H B 517753, I/A 1 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-08
Empresa: ODONTOCAMBRILS SL
Liquidador Solidario
- Borras Bigorra Francesc
- Estebanez Lopez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2352 , F 169, S 8, H T 37198, I/A 2 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-43
Empresa: ODONTOCAMBRILS SL
Administrador Solidario
- Borras Bigorra Francesc
- Estebanez Lopez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2352 , F 169, S 8, H T 37198, I/A 2 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-43
Empresa: BORRAS DENTAL SL
Liquidador
- Borras Bigorra Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1676 , F 169, S 8, H T 22557, I/A 6 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-43
Empresa: BORRAS DENTAL SL
Administrador Unico
- Borras Bigorra Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1676 , F 169, S 8, H T 22557, I/A 6 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-43
Información de BORRAS BIGORRA FRANCESC
Mostramos los datos de BORRAS BIGORRA FRANCESC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORRAS BIGORRA FRANCESC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos