BORRALLO RAMOGNINO MARIA REGINA
Informe ejecutivo de BORRALLO RAMOGNINO MARIA REGINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE BORRALLO RAMOGNINO MARIA REGINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FELITONA SERVICIOS Y GESTIONES SL | Apoderado | 05/08/2024 | |
MIGURT ANDINA HOLDINGS SA | Apoderado | 14/06/2024 | |
RAINE ADVISORS SPAIN SL | Apoderado | 07/06/2024 | |
POLMEX HOLDINGS SL | Apoderado | 13/09/2023 | |
AP LATAM HOLDINGS SL | Apoderado Solidario | 03/08/2023 | |
COLALI HOLDINGS SL | Apoderado Solidario | 03/08/2023 | |
POBA FOODS HOLDINGS SL | Apoderado Solidario | 03/08/2023 | |
DATASA SERVICIOS EMPRESARIALES SL | Apoderado | 03/08/2023 | |
ALIMENTOS POLAR EUROPA SL | Apoderado | 03/08/2023 | |
AZTLAN SPAIN SL | Apoderado | 03/08/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BORRALLO RAMOGNINO MARIA REGINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORRALLO RAMOGNINO MARIA REGINA
Empresa: FELITONA SERVICIOS Y GESTIONES SL
Apoderado
- Borrallo Ramognino Maria Regina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 823761, I/A 2 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-28
Empresa: MIGURT ANDINA HOLDINGS SA
Apoderado
- Borrallo Ramognino Maria Regina
- Cabanas Navazo Blanca Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 507033, I/A 13 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Empresa: MIGURT ANDINA HOLDINGS SA
Apoderado
- Borrallo Ramognino Maria Regina
- Cabanas Navazo Blanca Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 507033, I/A 12 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Empresa: RAINE ADVISORS SPAIN SL
Apoderado
- Borrallo Ramognino Maria Regina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 812130, I/A 3 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-28
Empresa: POLMEX HOLDINGS SL
Apoderado
- Borrallo Ramognino Maria Regina
- Cabanas Navazo Blanca Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28323 , F 25, S 8, H M 510127, I/A 8 (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-28
Empresa: COLALI HOLDINGS SL
Apoderado Solidario
- Borrallo Ramognino Maria Regina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27494 , F 44, S 8, H M 495396, I/A 17 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Empresa: POBA FOODS HOLDINGS SL
Apoderado Solidario
- Borrallo Ramognino Maria Regina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27972 , F 183, S 8, H M 504121, I/A 9 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Empresa: AP LATAM HOLDINGS SL
Apoderado Solidario
- Borrallo Ramognino Maria Regina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41393 , F 155, S 8, H M 733587, I/A 4 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Empresa: CHIMALLI SPAIN SL
Apoderado
- Borrallo Ramognino Maria Regina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26011 , F 4, S 8, H M 468897, I/A 5 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Empresa: AZTLAN SPAIN SL
Apoderado
- Borrallo Ramognino Maria Regina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25750 , F 67, S 8, H M 464165, I/A 5 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
VER MAS ACTOS
Información de BORRALLO RAMOGNINO MARIA REGINA
Mostramos los datos de BORRALLO RAMOGNINO MARIA REGINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORRALLO RAMOGNINO MARIA REGINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos