BORRAJO LOVERA ENRIQUE
Informe ejecutivo de BORRAJO LOVERA ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BORRAJO LOVERA ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINCA BUYTRON SL | Administrador Unico | 31/01/2020 | |
SAN LORENZO SA ELECTRO HARINERA | Consejero | 23/07/2019 | |
SAN LORENZO SA ELECTRO HARINERA | Vicesecret. | 29/07/2014 | |
DIELESUR SL | Vicesecret. | 29/07/2014 | |
DIELESUR SL | Consejero | 29/07/2014 |
VINCULACIONES DE BORRAJO LOVERA ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORRAJO LOVERA ENRIQUE
Empresa: FINCA BUYTRON SL
Administrador Unico
- Borrajo Lovera Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2720 , F 91, S 8, H CO 40987, I/A 1 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-14
Empresa: SAN LORENZO SA ELECTRO HARINERA
Consejero
- Borrajo Lovera Enrique
- Lovera Escallada Rafael
- Lovera Morenas Enrique
- Lovera Prieto Rafael
- Sillero Lovera Manuel
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
- Borrajo Lovera Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1547 , F 81, S 8, H CO 2592, I/A 95 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-14
Empresa: SAN LORENZO SA ELECTRO HARINERA
Consejero
- Borrajo Lovera Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1547 , F 81, S 8, H CO 2592, I/A 95 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-14
Empresa: DIELESUR SL
Consejero
- Borrajo Lovera Enrique
- Lovera Escallada Rafael
- Lovera Garcia Miguel Jose
- Lovera Prieto Rafael
- Sillero Lovera Manuel
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
- Borrajo Lovera Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1011 , F 121, S 8, H CO 9229, I/A 23 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-14
Empresa: DIELESUR SL
Consejero
- Borrajo Lovera Enrique
- Lovera Escallada Rafael
- Lovera Garcia Miguel Jose
- Lovera Prieto Rafael
- Lovera Sanchez Puerta Salvador
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1011 , F 121, S 8, H CO 9229, I/A 23 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-14
Empresa: SAN LORENZO SA ELECTRO HARINERA
Consejero
- Borrajo Lovera Enrique
- Lovera Escallada Rafael
- Lovera Garcia Miguel Jose
- Lovera Prieto Rafael
- Sillero Lovera Manuel
Presidente
Vicepresidente
Vicesecret.
- Borrajo Lovera Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1547 , F 79, S 8, H CO 2592, I/A 90 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-14
Empresa: DIELESUR SL
Consejero
- Borrajo Lovera Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1011 , F 120, S 8, H CO 9229, I/A 20 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-49-14
Empresa: SAN LORENZO SA ELECTRO HARINERA
Consejero
- Borrajo Lovera Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1547 , F 78, S 8, H CO 2592, I/A 85 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-49-14
Información de BORRAJO LOVERA ENRIQUE
Mostramos los datos de BORRAJO LOVERA ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORRAJO LOVERA ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos