BORRACHERO GARCIA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de BORRACHERO GARCIA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BORRACHERO GARCIA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCONERA DE ELECTRICIDAD SL | Consejero | 29/12/2011 | 07/09/2012 |
ALCONERA DE ELECTRICIDAD SL | Consejero | 03/03/2009 | 29/12/2011 |
VINCULACIONES DE BORRACHERO GARCIA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORRACHERO GARCIA MIGUEL ANGEL
Empresa: ALCONERA DE ELECTRICIDAD SL
Consejero
- Borrachero Garcia Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 247 , F 53, S 8, H BA 12546, I/A 5 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-06
Empresa: ALCONERA DE ELECTRICIDAD SL
Consejero
- Borrachero Garcia Miguel Angel
- Galea Santos Manuel
- Garcia Alvarado Jose Manuel
- Garcia Parra Jose Paulino
- Morales Jaramillo Marco Antonio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 247 , F 53, S 8, H BA 12546, I/A 4 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-06
Empresa: ALCONERA DE ELECTRICIDAD SL
Consejero
- Borrachero Garcia Miguel Angel
- Galea Santos Manuel
- Garcia Parra Jose Paulino
- Morales Jaramillo Marco Antonio
- Rodriguez Carballo Jose
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 247 , F 53, S 8, H BA 12546, I/A 4 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-06
Empresa: ALCONERA DE ELECTRICIDAD SL
Consejero
- Borrachero Garcia Miguel Angel
- Galea Santos Manuel
- Garcia Parra Jose Paulino
- Morales Jaramillo Marco Antonio
- Rodriguez Carballo Jose
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 247 , F 52, S 8, H BA 12546, I/A 3 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-49-06
Empresa: ALCONERA DE ELECTRICIDAD SL
Consejero
- Borrachero Garcia Miguel Angel
- Galea Santos Manuel
- Garcia Parra Jose Paulino
- Morales Jaramillo Marco Antonio
- Rodriguez Caraballo Jose
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 247 , F 52, S 8, H BA 12546, I/A 3 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-49-06
Información de BORRACHERO GARCIA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de BORRACHERO GARCIA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORRACHERO GARCIA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos