BORONDO MORA CARMELO JAVIER
Informe ejecutivo de BORONDO MORA CARMELO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BORONDO MORA CARMELO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASCO ANTIGUO DE LOGROÑO SL | Apoderado | 11/03/2020 |
VINCULACIONES DE BORONDO MORA CARMELO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORONDO MORA CARMELO JAVIER
Empresa: CASCO ANTIGUO DE LOGROÑO SL
Apoderado
- Borondo Mora Carmelo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 608 , F 170, S 8, H LO 10401, I/A 13 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-26
Empresa: TORROBA Y BORONDO SA
Consejero
- Borondo Mora Carmelo Javier
- Lopez Torroba Ana Isabel
- Pelegrin Borondo Maria Elvira
- Torroba Balda Isabel
- Torroba Montalvo Jose Ramon
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 284 , F 31, S 8, H LO 1678, I/A 13nm (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-26
Empresa: SA CAR
Consejero Delegado
- Borondo Mora Carmelo Javier
Consejero
- Borondo Mora Carmelo Javier
- De Aranda Borondo Carlos
- Pelegrin Borondo Julio Enrique
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 284 , F 215, S 8, H LO 1704, I/A 35 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-26
Empresa: SA CAR
Consejero Delegado
- Borondo Mora Carmelo Javier
Consejero
- Borondo Mora Carmelo Javier
- De Aranda Borondo Carlos
- Pelegrin Borondo Julio Enrique
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 284 , F 214, S 8, H LO 1704, I/A 33 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-26
Información de BORONDO MORA CARMELO JAVIER
Mostramos los datos de BORONDO MORA CARMELO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORONDO MORA CARMELO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos