BORONAT DE FERRATER MARIA JESUS
Informe ejecutivo de BORONAT DE FERRATER MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BORONAT DE FERRATER MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COOLTRA MATRIZ SL | Secretario No Consejero | 19/12/2019 |
VINCULACIONES DE BORONAT DE FERRATER MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORONAT DE FERRATER MARIA JESUS
Empresa: COOLTRA INVERSION MOTOS SL
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
- Boronat De Ferrater Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48147 , F 121, S 8, H B 514970, I/A 11 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-08
Empresa: COOLTRA INVERSION MOTOS SL
Secretario No Consejero
- Boronat De Ferrater Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46276 , F 108, S 8, H B 514970, I/A 9 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-08
Empresa: COOLTRA MATRIZ SL
Secretario No Consejero
- Boronat De Ferrater Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46869 , F 182, S 8, H B 514705, I/A 5 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-08
Empresa: IMS SOCIEDAD DE DIRECCION SL
Apoderado Solidario
- Boronat De Ferrater Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43545 , F 82, S 8, H B 351563, I/A 17 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-08
Empresa: IM GLOBAL ADMINISTRATIVE SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Boronat De Ferrater Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43764 , F 2, S 8, H B 423197, I/A 11 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-08
Empresa: IMS SOCIEDAD DE DIRECCION SL
Apoderado Solidario
- Boronat De Ferrater Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43545 , F 81, S 8, H B 351563, I/A 15 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-08
Empresa: IM GLOBAL ADMINISTRATIVE SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Boronat De Ferrater Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43764 , F 1, S 8, H B 423197, I/A 9 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-08
Información de BORONAT DE FERRATER MARIA JESUS
Mostramos los datos de BORONAT DE FERRATER MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORONAT DE FERRATER MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos