BORJA ESCRIBANO ANDRES
Informe ejecutivo de BORJA ESCRIBANO ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BORJA ESCRIBANO ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIJOS DE AGUSTIN BORJA SL | Administrador Unico | 22/11/2022 | |
EL SEMBRADOR SA | Vicepresidente | 07/09/2022 | |
EL SEMBRADOR SA | Consejero | 07/09/2022 |
VINCULACIONES DE BORJA ESCRIBANO ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORJA ESCRIBANO ANDRES
Empresa: HIJOS DE AGUSTIN BORJA SL
Administrador Unico
- Borja Escribano Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 897, L 661, F 126, S 8, H AB 21466, I/A 3 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-02
Empresa: HIJOS DE AGUSTIN BORJA SL
Administrador Solidario
- Borja Escribano Andres
- Borja Escribano Bartolome Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 897, L 661, F 126, S 8, H AB 21466, I/A 3 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-02
Empresa: EL SEMBRADOR SAL
Consejero
- Borja Escribano Andres
- Borja Escribano Bartolome Agustin
- Borja Escribano Maria Encarnacion
- Escribano Cañada Encarnacion
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Borja Escribano Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547, L 311, F 194, S 8, H AB 7330, I/A 4 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-02
Empresa: EL SEMBRADOR SAL
Consejero
- Borja Escribano Andres
- Borja Escribano Bartolome Agustin
- Borja Escribano Maria Encarnacion
- Escribano Cañada Encarnacion
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Borja Escribano Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547, L 311, F 194, S 8, H AB 7330, I/A 4 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-02
Empresa: HIJOS DE AGUSTIN BORJA SL
Administrador Solidario
- Borja Escribano Andres
- Borja Escribano Bartolome Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 897, L 661, F 126, S 8, H AB 21466, I/A 2 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-02
Empresa: EL SEMBRADOR SAL
Consejero
- Borja Escribano Andres
- Borja Escribano Bartolome Agustin
- Borja Escribano Maria Encarnacion
- Escribano Cañada Encarnacion Lucia
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Borja Escribano Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547, L 311, F 194, S 8, H AB 7330, I/A 3 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-02
Empresa: EL SEMBRADOR SAL
Consejero
- Borja Escribano Andres
- Borja Escribano Bartolome Agustin
- Borja Escribano Maria Encarnacion
- Escribano Cañada Encarnacion Lucia
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Borja Escribano Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547, L 311, F 194, S 8, H AB 7330, I/A 2 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-02
Información de BORJA ESCRIBANO ANDRES
Mostramos los datos de BORJA ESCRIBANO ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORJA ESCRIBANO ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos