BORJA BERNIAL VICENTE
Informe ejecutivo de BORJA BERNIAL VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BORJA BERNIAL VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOMBAS BORJA SA | Presidente | 10/06/2022 | |
BOMBAS BORJA SA | Consejero | 19/06/2020 |
VINCULACIONES DE BORJA BERNIAL VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORJA BERNIAL VICENTE
Empresa: BOMBAS BORJA SA
Presidente
- Borja Bernial Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4258, L 1570, F 13, S 8, H V 21127, I/A 20 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-46
Empresa: BOMBAS BORJA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4258, L 1570, F 12, S 8, H V 21127, I/A 17 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-46
Empresa: BOMBAS BORJA SA
Consejero
- Borja Bernial Vicente
- Borja Giner Concepcion
- Borja Senent Manuel
Presidente
Secretario
- Borja Bernial Vicente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4258, L 1570, F 12, S 8, H V 21127, I/A 17 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-46
Consejero Delegado Mancomunado
- Borja Bernial Vicente
Consejero
- Borja Bernial Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6357, L 3662, F 7, S 8, H V 66196, I/A 15 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-46
Empresa: BOMBAS BORJA SA
Consejero
- Borja Bernial Vicente
- Borja Giner Concepcion
- Borja Senent Manuel
Presidente
Secretario
- Borja Bernial Vicente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4258, L 1570, F 12, S 8, H V 21127, I/A 16 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-46
Empresa: BOMBAS BORJA SA
Consejero Delegado
- Borja Bernial Vicente
Consejero
- Borja Bernial Vicente
- Borja Giner Concepcion
- Borja Senent Manuel
Presidente
Secretario
- Borja Bernial Vicente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4258, L 1570, F 12, S 8, H V 21127, I/A 16 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-46
Consejero Delegado Mancomunado
- Borja Bernial Vicente
Consejero
- Borja Bernial Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6357, L 3662, F 6, S 8, H V 66196, I/A 13 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-46
Empresa: BOMBAS BORJA SA
Consejero Delegado
- Borja Bernial Vicente
Consejero
- Borja Bernial Vicente
- Borja Giner Concepcion
- Borja Senent Manuel
Presidente
Secretario
- Borja Bernial Vicente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4258, L 1570, F 12, S 8, H V 21127, I/A 15 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-46
Empresa: BOMBAS BORJA SA
Consejero Delegado
- Borja Bernial Vicente
Consejero
- Borja Bernial Vicente
- Borja Giner Concepcion
- Borja Senent Manuel
Presidente
Secretario
- Borja Bernial Vicente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4258, L 1570, F 12, S 8, H V 21127, I/A 15 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-46
Información de BORJA BERNIAL VICENTE
Mostramos los datos de BORJA BERNIAL VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORJA BERNIAL VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos