BORJA ALBIOL MARIA AUXILIADORA
Informe ejecutivo de BORJA ALBIOL MARIA AUXILIADORA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE BORJA ALBIOL MARIA AUXILIADORA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERAL ALAVESA DE INVERSIONES FUTURAS SL | Apoderado | 10/06/2011 | |
FRALVAL SL | Apoderado | 25/02/2010 | |
FRALVAL SL | Apoderado | 12/11/2009 |
VINCULACIONES DE BORJA ALBIOL MARIA AUXILIADORA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORJA ALBIOL MARIA AUXILIADORA
Empresa: BORJA GRAU Y ASOCIADOS SLP
Soc.Prof.
- Borja Albiol Maria Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5120, L 2428, F 16, S 8, H V 39715, I/A 8 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-46
Empresa: ASTECOFIS SLP
Soc.Prof.
- Borja Albiol Maria Auxiliadora
- Cortes Herrero Concepcion Hontanares
- Domenech Borja Paola Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3836, L 1148, F 95, S 8, H V 15662, I/A 13 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-46
Empresa: VALENCIA CLUB DE FUTBOL SA DEPORTIVA
Consejero
- Borja Albiol Maria Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9133, L 6417, F 27, S 8, H V 15946, I/A 153 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-46
Empresa: VALENCIA CLUB DE FUTBOL SA DEPORTIVA
Consejero
- Borja Albiol Maria Auxiliadora
- Chang See Hiang
- Cheah Ho Chee
- Chiang Chie Foo
- Koh Kim Huat
- Murthy Anil Kumar
- Ng Ser Miang
- Sol Oria Juan Cruz
- Yeo Khirn Hai Alvin
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9133, L 6417, F 26, S 8, H V 15946, I/A 150 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-46
Empresa: VALENCIA CLUB DE FUTBOL SA DEPORTIVA
Consejero
- Borja Albiol Maria Auxiliadora
- Murthy Anil Kumar
- Sol Oria Juan Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9133, L 6417, F 21, S 8, H V 15946, I/A 146 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-46
Empresa: VALENCIA CLUB DE FUTBOL SA DEPORTIVA
Consejero
Presidente
Secretario
- Borja Albiol Maria Auxiliadora
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9133, L 6417, F 8, S 8, H V 15946, I/A 135 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-46
Empresa: VALENCIA CLUB DE FUTBOL SA DEPORTIVA
Consejero
Presidente
Secretario
- Borja Albiol Maria Auxiliadora
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9133, L 6417, F 5, S 8, H V 15946, I/A 126 (17/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-117-46
Apoderado
- Borja Albiol Maria Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 34, S 8, H VI 10685, I/A 5 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-01
Apoderado
- Borja Albiol Maria Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 20, S 8, H VI 10684, I/A 4 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-01
Empresa: ACEROS CORRUGADOS MEDITERRANEO SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Borja Albiol Maria Auxiliadora
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8764, L 6051, F 214, S 8, H V 124818, I/A 6 (30/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-152-46
VER MAS ACTOS
Información de BORJA ALBIOL MARIA AUXILIADORA
Mostramos los datos de BORJA ALBIOL MARIA AUXILIADORA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORJA ALBIOL MARIA AUXILIADORA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos