BORIS STEPHANE ALBAN LAVIEVILLE
Informe ejecutivo de BORIS STEPHANE ALBAN LAVIEVILLE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BORIS STEPHANE ALBAN LAVIEVILLE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARKEM IMAJE CENTER OF COMPETENCIES SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/10/2018 | 16/10/2019 |
MARKEM IMAJE SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 21/08/2018 | 16/10/2019 |
MARKEM IMAJE CENTER OF COMPETENCIES SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/11/2017 | 02/10/2018 |
MARKEM IMAJE CENTER OF COMPETENCIES SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/11/2017 | 27/11/2017 |
VINCULACIONES DE BORIS STEPHANE ALBAN LAVIEVILLE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORIS STEPHANE ALBAN LAVIEVILLE
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46257 , F 14, S 8, H B 497331, I/A 9 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-208-08
Empresa: MARKEM IMAJE SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- Anne Sophie Elisabeth Alric
- Berdun Lazaro Julio Manuel
- Boris Stephane Alban Lavieville
- Elodie Chevrol Cattier
- Patricia Querrien
- Pedro Miguel Rei Coelho
- Perez Cauhe Laura
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46280 , F 84, S 8, H B 86908, I/A 80 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-208-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46257 , F 11, S 8, H B 497331, I/A 7 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Boris Stephane Alban Lavieville
- Cicare Paganini Christian Ezequiel
- Edeline Da Cunha De Abreu
- Gregoire Andrew Church
- Romain Carlo Louis Frasca
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46257 , F 11, S 8, H B 497331, I/A 7 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-08
Empresa: MARKEM IMAJE SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- Anne Sophie Elisabeth Alric
- Berdun Lazaro Julio Manuel
- Boris Stephane Alban Lavieville
- Elodie Chevrol Cattier
- Patricia Querrien
- Pedro Miguel Rei Coelho
- Perez Cauhe Laura
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46280 , F 81, S 8, H B 86908, I/A 78 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Boris Stephane Alban Lavieville
- Cicare Paganini Christian Ezequiel
- Edeline Da Cunha De Abreu
- Gregoire Andrew Church
- Romain Carlo Louis Frasca
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45736 , F 118, S 8, H B 497331, I/A 6 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Boris Stephane Alban Lavieville
- Cicare Paganini Christian Ezequiel
- Edeline Da Cunha De Abreu
- Roger Marlene Stanislaus Veenma
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45736 , F 118, S 8, H B 497331, I/A 6 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Boris Stephane Alban Lavieville
- Cicare Paganini Christian Ezequiel
- Edeline Da Cunha De Abreu
- Roger Marlene Stanislaus Veenma
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45736 , F 116, S 8, H B 497331, I/A 5 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-08
Información de BORIS STEPHANE ALBAN LAVIEVILLE
Mostramos los datos de BORIS STEPHANE ALBAN LAVIEVILLE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORIS STEPHANE ALBAN LAVIEVILLE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos