BORIS MARTINEZ ABAD
Informe ejecutivo de BORIS MARTINEZ ABAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BORIS MARTINEZ ABAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COPIADORAS DE CADIZ SL | Apoderado Solidario | 02/05/2024 | |
OFINSA OFICINAS INMOBILIARIAS SL | Apoderado Solidario | 02/05/2024 | |
COPIADORAS DE CADIZ SL | Consejero | 22/06/2023 | |
OFINSA OFICINAS INMOBILIARIAS SL | Consejero | 21/06/2023 | |
SERVICIOS DE OFICINA DE ALGECIRAS SL | Administrador Unico | 18/05/2023 |
VINCULACIONES DE BORIS MARTINEZ ABAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORIS MARTINEZ ABAD
Empresa: OFINSA OFICINAS INMOBILIARIAS SL
Apoderado Solidario
- Boris Martinez Abad
- Jose Luis Vargas Gonzalez
- Maria Dolores Martinez Abad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 223, S 8, H CA 8720, I/A 21 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-11
Empresa: COPIADORAS DE CADIZ SL
Apoderado Solidario
- Boris Martinez Abad
- Jose Luis Vargas Gonzalez
- Maria Dolores Martinez Abad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1612 , F 82, S 8, H CA 10013, I/A 17 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-11
Empresa: COPIADORAS DE CADIZ SA
Consejero
- Boris Martinez Abad
- Jose Carlos Castillo Castro
- Maria Dolores Martinez Abad
- Salvador Martinez Mellado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1612 , F 81, S 8, H CA 10013, I/A 16 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-11
Empresa: OFINSA OFICINAS INMOBILIARIAS SA
Consejero
- Boris Martinez Abad
- Jose Maria Herrera Fernandez
- Maria Dolores Martinez Abad
- Salvador Martinez Mellado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 222, S 8, H CA 8720, I/A 20 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-11
Empresa: SERVICIOS DE OFICINA DE ALGECIRAS SL
Administrador Unico
- Boris Martinez Abad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 194, S 8, H CA 2560, I/A 11 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-11
Información de BORIS MARTINEZ ABAD
Mostramos los datos de BORIS MARTINEZ ABAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORIS MARTINEZ ABAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos