BORGES ALAMO DACIL JANEGUA
Informe ejecutivo de BORGES ALAMO DACIL JANEGUA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BORGES ALAMO DACIL JANEGUA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAURILOG CANARY ISLANDS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/07/2022 | |
JANEQUA DISTRIBUCIONES SL | Socio Unico | 26/01/2017 | |
YABO INVESTMENT SL | Administrador Unico | 17/06/2013 | |
JANEQUA DISTRIBUCIONES SL | Administrador Unico | 18/01/2013 | |
JANEQUA DISTRIBUCIONES SL | Apoderado | 23/02/2011 |
VINCULACIONES DE BORGES ALAMO DACIL JANEGUA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORGES ALAMO DACIL JANEGUA
Empresa: MAURILOG CANARY ISLANDS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Borges Alamo Dacil Janegua
- Borges Alamo Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2167 , F 116, S 8, H GC 52758, I/A 6 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-35
Empresa: MAURILOG CANARY ISLANDS SL
Apoderado Mancomunado
- Borges Alamo Dacil Janegua
- Rodriguez De La Nuez Jorge Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2167 , F 116, S 8, H GC 52758, I/A 5 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-35
Empresa: MAURILOG CANARY ISLANDS SL
Apoderado Mancomunado
- Borges Alamo Dacil Janegua
- Rodriguez De La Nuez Jorge Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2167 , F 115, S 8, H GC 52758, I/A 2 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-35
Empresa: JANEQUA DISTRIBUCIONES SL
Socio Único
- Borges Alamo Dacil Janegua
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1962 , F 130, S 8, H GC 43312, I/A 5 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-35
Empresa: OCEAN CHARTERS SL
Liquidador
- Borges Alamo Dacil Janegua
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1707 , F 110, S 8, H GC 32698, I/A 5 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-1-35
Empresa: OCEAN CHARTERS SL
Apoderado
- Borges Alamo Dacil Janegua
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1707 , F 110, S 8, H GC 32698, I/A 4 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-35
Empresa: YABO INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Borges Alamo Dacil Janegua
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2057 , F 17, S 8, H GC 47066, I/A 1 (17/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-117-35
Empresa: JANEQUA DISTRIBUCIONES SL
Administrador Unico
- Borges Alamo Dacil Janegua
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1962 , F 130, S 8, H GC 43312, I/A 4 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-35
Empresa: JANEQUA DISTRIBUCIONES SL
Apoderado
- Borges Alamo Dacil Janegua
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1962 , F 130, S 8, H GC 43312, I/A 3 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-35
Empresa: JANEQUA DISTRIBUCIONES SL
Administrador Solidario
- Borges Alamo Dacil Janegua
- Borges Alamo Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1962 , F 129, S 8, H GC 43312, I/A 2 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-35
VER MAS ACTOS
Información de BORGES ALAMO DACIL JANEGUA
Mostramos los datos de BORGES ALAMO DACIL JANEGUA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORGES ALAMO DACIL JANEGUA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos