BORGATTI CASALE LETICIA
Informe ejecutivo de BORGATTI CASALE LETICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BORGATTI CASALE LETICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTANDER EMISORA 150 SA | Consejero | 06/02/2012 | 29/01/2018 |
VINCULACIONES DE BORGATTI CASALE LETICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORGATTI CASALE LETICIA
Empresa: SANTANDER EMISORA 150 SA
Consejero
- Borgatti Casale Leticia
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29373 , F 113, S 8, H M 443719, I/A 26 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-28
Empresa: SANTANDER EMISORA 150 SA
Consejero
- Borgatti Casale Leticia
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24650 , F 58, S 8, H M 443719, I/A 11 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-28
Información de BORGATTI CASALE LETICIA
Mostramos los datos de BORGATTI CASALE LETICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORGATTI CASALE LETICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos