BORDON BENITEZ SEBASTIAN
Informe ejecutivo de BORDON BENITEZ SEBASTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BORDON BENITEZ SEBASTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COTILLO LAGOS SL | Socio Unico | 21/10/2011 | 26/01/2017 |
LAVANDERIA BORDON 2015 SL | Administrador Unico | 23/04/2015 | 29/12/2016 |
LAVANDERIA BORDON 2015 SL | Administrador Mancomunado | 29/12/2016 | |
COTILLO LAGOS SL | Administrador Unico | 21/10/2011 | 16/05/2016 |
COTILLO LAGOS SL | Administrador Mancomunado | 21/10/2011 |
VINCULACIONES DE BORDON BENITEZ SEBASTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORDON BENITEZ SEBASTIAN
Empresa: LAVANDERIA BORDON 2015 SL
Administrador Mancomunado
- Bordon Benitez Sebastian
- Bordon Hernandez Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 170 , F 81, S 8, H IF 7528, I/A 2 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-15-35
Empresa: COTILLO LAGOS SL
Administrador Unico
- Bordon Benitez Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 144, S 8, H IF 908, I/A 9 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-35
Empresa: LAVANDERIA BORDON 2015 SL
Administrador Unico
- Bordon Benitez Sebastian
- Bordon Hernandez Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 170 , F 79, S 8, H IF 7528, I/A 1 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-35
Empresa: COTILLO LAGOS SL
Socio Único
- Bordon Benitez Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 144, S 8, H IF 908, I/A 8 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-35
Empresa: COTILLO LAGOS SL
Administrador Unico
- Bordon Benitez Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 144, S 8, H IF 908, I/A 7 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-35
Empresa: COTILLO LAGOS SL
Administrador Mancomunado
- Bordon Benitez Sebastian
- Peña Ramirez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 144, S 8, H IF 908, I/A 7 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-35
Información de BORDON BENITEZ SEBASTIAN
Mostramos los datos de BORDON BENITEZ SEBASTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORDON BENITEZ SEBASTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos