BORDAS SANCHEZ PASTOR CARLOS
Informe ejecutivo de BORDAS SANCHEZ PASTOR CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BORDAS SANCHEZ PASTOR CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES NARBONA SL | Apoderado | 09/08/2023 | |
MIRAFLORES SL | Apoderado | 09/08/2023 | |
DESTILACIONES BORDAS CHINCHURRETA SA | Apoderado | 14/11/2016 | |
DESTILACIONES BORDAS CHINCHURRETA SA | Apoderado | 17/02/2015 | |
AGRICOLA NARANJERA SL | Consejero Delegado Solidario | 28/01/2015 | |
AGRICOLA NARANJERA SL | Consejero | 28/01/2015 | |
INVERSIONES NARBONA SL | Consejero | 13/01/2015 | |
INVERSIONES NARBONA SL | Consejero Delegado Solidario | 13/01/2015 |
VINCULACIONES DE BORDAS SANCHEZ PASTOR CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORDAS SANCHEZ PASTOR CARLOS
Empresa: MIRAFLORES SL
Apoderado
- Bordas Sanchez Pastor Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2003 , F 173, S 8, H SE 20007, I/A 13 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-41
Empresa: INVERSIONES NARBONA SL
Apoderado
- Bordas Sanchez Pastor Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3640 , F 214, S 8, H SE 51690, I/A 21 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-41
Empresa: CONCESIONARIOS DEL SUR SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Bordas Sanchez Pastor Carlos
- Candau Vorcy Maria De Las Mercedes
- Fernandez Vial De La Puerta Julio
- FERVILTA SL
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5733 , F 180, S 8, H SE 1795, I/A 108 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-41
Empresa: DESTILACIONES BORDAS CHINCHURRETA SA
Apoderado
- Bordas Sanchez Pastor Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5979 , F 93, S 8, H SE 12255, I/A 90 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-41
Empresa: FERVIAL AUTOMOCION SA
Consejero
- Bordas Sanchez Pastor Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5923 , F 184, S 8, H SE102814, I/A 12 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-41
Empresa: FERVIAL AUTOMOCION SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5923 , F 181, S 8, H SE102814, I/A 9 (23/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-63-41
Empresa: CONCESIONARIOS DEL SUR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bordas Sanchez Pastor Carlos
- Fernandez Vial Juan Bosco
- INTERMOB SL
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5733 , F 176, S 8, H SE 1795, I/A 102 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-41
Empresa: DESTILACIONES BORDAS CHINCHURRETA SA
Apoderado
- Bordas Sanchez Pastor Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3028 , F 216, S 8, H SE 12255, I/A 87 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-41
Empresa: AGRICOLA NARANJERA SL
Consejero Delegado Solidario
- Bordas Sanchez Pastor Carlos
- Bordas Sanchez-pastor Javier
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5315 , F 96, S 8, H SE 20282, I/A 13 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-41
Empresa: INVERSIONES NARBONA SL
Consejero Delegado Solidario
- Bordas Cuellar Ramon
- Bordas Marrodan Gonzalo
- Bordas Sanchez Pastor Carlos
Consejero
- Bordas Cuellar Angela Maria
- Bordas Cuellar Ramon
- Bordas Marrodan Gonzalo
- Bordas Sanchez Pastor Carlos
- Bordas Sanchez-pastor Javier
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3640 , F 177, S 8, H SE 51690, I/A 13 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-41
VER MAS ACTOS
Información de BORDAS SANCHEZ PASTOR CARLOS
Mostramos los datos de BORDAS SANCHEZ PASTOR CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORDAS SANCHEZ PASTOR CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos