BORDALLO VILARDAGA JORDI
Informe ejecutivo de BORDALLO VILARDAGA JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BORDALLO VILARDAGA JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOL-OFF A SL | Apoderado Solidario | 24/04/2023 | |
ESCOINVEST SL | Consejero | 16/11/2017 |
VINCULACIONES DE BORDALLO VILARDAGA JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORDALLO VILARDAGA JORDI
Empresa: MENAPY PENINSULA SL
Apoderado Solidario
- Bordallo Vilardaga Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 537738, I/A 7 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-08
Empresa: SOL-ON 1 SL
Apoderado Solidario
- Bordallo Vilardaga Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 547997, I/A 6 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-08
Empresa: SOL-ON 2 SL
Apoderado Solidario
- Bordallo Vilardaga Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 563524, I/A 6 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-08
Empresa: MENAPY PENINSULA SL
Apoderado Solidario
- Bordallo Vilardaga Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47000 , F 24, S 8, H B 537738, I/A 5 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-08
Empresa: SOL-ON 1 SL
Apoderado Solidario
- Bordallo Vilardaga Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47305 , F 86, S 8, H B 547997, I/A 5 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-08
Empresa: SOL-OFF A SL
Apoderado Solidario
- Bordallo Vilardaga Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47305 , F 91, S 8, H B 547998, I/A 6 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-08
Empresa: SOL-ON 2 SL
Apoderado Solidario
- Bordallo Vilardaga Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47829 , F 90, S 8, H B 563524, I/A 5 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-08
Empresa: ESCOINVEST SL
Consejero
- Bordallo Vilardaga Jordi
- CAIXA INNVIERTE INDUSTRIA SCR SA
- Verges Balart Xavier
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42669 , F 123, S 8, H B 413718, I/A 5 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-08
Información de BORDALLO VILARDAGA JORDI
Mostramos los datos de BORDALLO VILARDAGA JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORDALLO VILARDAGA JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos