BOO RIVAS ADRIAN
Informe ejecutivo de BOO RIVAS ADRIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BOO RIVAS ADRIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGENIOTCONTROL SL | Administrador Unico | 12/08/2024 | |
GLOBAL ARBOL SL | Administrador Solidario | 09/02/2024 | |
ALTA GUARDIA SECURITY SL | Administrador Solidario | 09/12/2020 |
VINCULACIONES DE BOO RIVAS ADRIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BOO RIVAS ADRIAN
Empresa: INGENIOTCONTROL SL
Administrador Unico
- Boo Rivas Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 38039, I/A 1 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-39
Empresa: GLOBAL ARBOL SL
Administrador Solidario
- Boo Rivas Adrian
- Boo Rivas Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 537 , F 124, S 8, H LU 20499, I/A 3 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-27
Empresa: GLOBAL ARBOL SL
Administrador Unico
- Boo Rivas Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 537 , F 124, S 8, H LU 20499, I/A 3 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-27
Empresa: NEOGRAVITY TECH SL
Liquidador
- Boo Rivas Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47624 , F 181, S 8, H B 557462, I/A 2 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-08
Empresa: NEOGRAVITY TECH SL
Administrador Solidario
- Boo Rivas Adrian
- John Enrique Correa Pinzon
Liquidador
- Boo Rivas Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47624 , F 181, S 8, H B 557462, I/A 2 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-08
Empresa: GLOBAL ARBOL SL
Administrador Unico
- Boo Rivas Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 537 , F 123, S 8, H LU 20499, I/A 1 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-27
Empresa: NEOGRAVITY TECH SL
Administrador Solidario
- Boo Rivas Adrian
- John Enrique Correa Pinzon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47624 , F 181, S 8, H B 557462, I/A 1 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-08
Empresa: ALTA GUARDIA SECURITY SL
Administrador Solidario
- Boo Rivas Adrian
- John Enrique Correa Pinzon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47239 , F 150, S 8, H B 545745, I/A 2 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-08
Empresa: ALTA GUARDIA SECURITY SL
Administrador Unico
- Boo Rivas Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47239 , F 150, S 8, H B 545745, I/A 2 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-08
Empresa: ALTA GUARDIA SECURITY SL
Administrador Unico
- Boo Rivas Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47239 , F 150, S 8, H B 545745, I/A 1 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-08
Información de BOO RIVAS ADRIAN
Mostramos los datos de BOO RIVAS ADRIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BOO RIVAS ADRIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos