BONO TORRES ROMAN LUIS
Informe ejecutivo de BONO TORRES ROMAN LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BONO TORRES ROMAN LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES Y LOGISTICA DE LAS ISLAS BALEARES SL | Consejero | 24/05/2019 | |
GASOTRUCK SL | Administrador Solidario | 05/01/2010 |
VINCULACIONES DE BONO TORRES ROMAN LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONO TORRES ROMAN LUIS
Empresa: TRANSPORTES SALAS SIMO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bono Torres Roman Luis
- Matutes Riera Mariano
- Rodenas Martinez Enrique
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2741 , F 147, S 8, H PM 71198, I/A 20 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-07
Empresa: TRANSPORTES SALAS SIMO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bono Torres Roman Luis
- Del Pobil Ysern Hugo Pasqual
- Matutes Riera Mariano
- Rodenas Martinez Enrique
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2741 , F 145, S 8, H PM 71198, I/A 14 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-07
Consejero Delegado
Consejero
- Bono Torres Roman Luis
- Del Pobil Ysern Hugo Pasqual
- Matutes Riera Mariano
- Rodenas Martinez Enrique
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 94, S 8, H PM 72870, I/A 4 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-07
Empresa: GASOTRUCK SL
Administrador Solidario
- Bono Torres Roman Luis
- Gomez Bono Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3099 , F 46, S 8, H A 101651, I/A 4 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-03
Empresa: AMOROS Y CORBI SL
Apoderado Solidario
- Bono Torres Roman Luis
- Gomez Bono Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3243 , F 200, S 8, H A 109771, I/A 5 (08/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-180-03
Información de BONO TORRES ROMAN LUIS
Mostramos los datos de BONO TORRES ROMAN LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONO TORRES ROMAN LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos