BONO BARBERA VICENTE MIGUEL
Informe ejecutivo de BONO BARBERA VICENTE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BONO BARBERA VICENTE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIPERMADER VLC SL | Administrador Unico | 20/01/2022 |
VINCULACIONES DE BONO BARBERA VICENTE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONO BARBERA VICENTE MIGUEL
Empresa: VIPERMADER VLC SL
Administrador Unico
- Bono Barbera Vicente Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10523, L 7804, F 65, S 8, H V 182804, I/A 4 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-46
Empresa: MOLDUSTORE SL
Administrador Solidario
- Bono Barbera Vicente Miguel
- Ruiz Villanueva Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9602, L 6884, F 210, S 8, H V 153048, I/A 5 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-46
Empresa: MOLDURAS VICENTE Y ANA SL
Consejero
- Bono Barbera Ana Maria
- Bono Barbera Maria Amparo
- Bono Barbera Pedro Pablo
- Bono Barbera Vicente Miguel
- Bono Zapata Vicente
Presidente
Secretario
- Bono Barbera Vicente Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3991, L 1303, F 86, S 8, H V 17648, I/A 14 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-46
Empresa: MOLDUSTORE SLL
Administrador Solidario
- Bono Barbera Vicente Miguel
- Ruiz Villanueva Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9602, L 6884, F 208, S 8, H V 153048, I/A 3 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-46
Empresa: MOLDUSTORE SLL
Administrador Mancomunado
- Bono Barbera Vicente Miguel
- Ruiz Villanueva Pedro
- Sanchis Sena Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9602, L 6884, F 208, S 8, H V 153048, I/A 3 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-46
Empresa: STUDY CATADAU SL
Liquidador Unico
- Bono Barbera Vicente Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6897, L 4200, F 73, S 8, H V 77526, I/A 3 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-46
Empresa: MOLDUSTORE SLL
Administrador Mancomunado
- Bono Barbera Vicente Miguel
- Ruiz Villanueva Pedro
- Sanchis Sena Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9602, L 6884, F 206, S 8, H V 153048, I/A 1 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-46
Empresa: MOLDURAS VICENTE Y ANA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Bono Barbera Ana Maria
- Bono Barbera Maria Amparo
- Bono Barbera Pedro Pablo
- Bono Barbera Vicente Miguel
- Bono Zapata Vicente
Presidente
Secretario
- Bono Barbera Vicente Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3991, L 1303, F 84, S 8, H V 17648, I/A 10 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-46
Empresa: MOLDURAS VICENTE Y ANA SL
Consejero
- Bono Barbera Ana Maria
- Bono Barbera Maria Amparo
- Bono Barbera Pedro Pablo
- Bono Barbera Vicente Miguel
- Bono Zapata Vicente
Presidente
Secretario
- Bono Barbera Vicente Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3991, L 1303, F 84, S 8, H V 17648, I/A 10 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-46
Información de BONO BARBERA VICENTE MIGUEL
Mostramos los datos de BONO BARBERA VICENTE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONO BARBERA VICENTE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos