BONNY AGUSTIN MIGUEL
Informe ejecutivo de BONNY AGUSTIN MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BONNY AGUSTIN MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOMAR SL | Consejero Delegado Solidario | 29/09/2020 | |
BOMAR SL | Presidente | 29/09/2020 | |
BOMAR SL | Consejero | 29/09/2020 | |
INMO MERIDIONAL DE VIVIENDAS SL | Consejero Delegado Solidario | 28/06/2012 | 12/07/2017 |
INMO MERIDIONAL DE VIVIENDAS SL | Presidente | 28/06/2012 | 12/07/2017 |
INMO MERIDIONAL DE VIVIENDAS SL | Consejero | 28/06/2012 | 12/07/2017 |
LETARGO SL | Consejero Delegado Solidario | 06/04/2017 | |
LETARGO SL | Vicepresidente | 06/04/2017 | |
LETARGO SL | Consejero | 06/04/2017 |
VINCULACIONES DE BONNY AGUSTIN MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONNY AGUSTIN MIGUEL
Empresa: BOMAR SL
Consejero Delegado Solidario
- Bonny Agustin Miguel
Consejero
- Bonny Agustin Miguel
- Bonny Otilia
Presidente
- Bonny Agustin Miguel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1888 , F 151, S 8, H GC 7986, I/A 25 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-35
Empresa: INMO MERIDIONAL DE VIVIENDAS SL
Consejero Delegado Solidario
- Bonny Agustin Miguel
Consejero
- Bonny Agustin Miguel
- Bonny Otilia
Presidente
- Bonny Agustin Miguel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1324 , F 225, S 8, H GC 17304, I/A 11 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-35
Empresa: LETARGO SL
Consejero Delegado Solidario
- Bonny Agustin Miguel
- Ponce Caballero Francisco
Consejero
- BOMAR SL
- Bonny Agustin Miguel
- Jorge Aguiar Miguel
- Ponce Caballero Francisco
- Rodriguez Borrella Hernandez Carmelo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Bonny Agustin Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 142, S 8, H GC 23261, I/A 3 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-35
Empresa: INMO MERIDIONAL DE VIVIENDAS SL
Consejero Delegado Solidario
- Bonny Agustin Miguel
- Bonny Massieu Agustin
Consejero
Presidente
- Bonny Agustin Miguel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1324 , F 224, S 8, H GC 17304, I/A 10 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-35
Información de BONNY AGUSTIN MIGUEL
Mostramos los datos de BONNY AGUSTIN MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONNY AGUSTIN MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos