BONILLO CARRILLO VICTORIA
Informe ejecutivo de BONILLO CARRILLO VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BONILLO CARRILLO VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLARLICIO SL | Apoderado | 31/12/2019 | |
TRIGAVIC SL | Apoderado | 05/01/2010 |
VINCULACIONES DE BONILLO CARRILLO VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONILLO CARRILLO VICTORIA
Empresa: SOLARLICIO SL
Apoderado
- Bonillo Carrillo Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 770 , F 85, S 8, H OR 11524, I/A 5 (31/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-13-32
Empresa: TRIGAVIC SL
Apoderado
- Bonillo Carrillo Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 221, S 8, H PM 57398, I/A 4 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-8-07
Información de BONILLO CARRILLO VICTORIA
Mostramos los datos de BONILLO CARRILLO VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONILLO CARRILLO VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos