BONILLA VELAYOS MARIA TERESA
Informe ejecutivo de BONILLA VELAYOS MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BONILLA VELAYOS MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEGURPENSION EMPLEADOS FP | Miem.Com.Ctr | 13/08/2019 | 11/05/2021 |
SEGURPENSION EMPLEADOS FP | Miem.Com.Ctr | 11/03/2011 | 26/06/2015 |
VINCULACIONES DE BONILLA VELAYOS MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONILLA VELAYOS MARIA TERESA
Empresa: SEGURPENSION EMPLEADOS FP
Miem.Com.Ctr
- Bonilla Velayos Maria Teresa
- Entrala Adame Eduardo
- Lasala Moya Juan Lose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5827 , F 92, S 8, H BI 72748, I/A 7 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-48
Empresa: SEGURPENSION EMPLEADOS FP
Miem.Com.Ctr
- Alba Montes Bernardo
- Bonilla Velayos Maria Teresa
- Granizo Jimenez Francisco Javier
- Sagastizabal Cardelus Alfonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5827 , F 88, S 8, H BI 72748, I/A 3 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-48
Empresa: SEGURPENSION EMPLEADOS FP
MRO.COMS.CTR
- Bonilla Velayos Maria Teresa
- Zuñiga Basaguren Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44679 , F 131, S 8, H B 463295, I/A 14 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-08
Empresa: SEGURPENSION EMPLEADOS FP
Miem.Com.Ctr
- Bonilla Velayos Maria Teresa
- Cabrera Fuste Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2375 , F 73, S 8, H PM 54411, I/A 12 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-07
Empresa: SEGURPENSION EMPLEADOS FP
Miem.Com.Ctr
- Bonilla Velayos Maria Teresa
- Cabrera Fuste Juan
- Garcia Patiño Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2375 , F 72, S 8, H PM 54411, I/A 8 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-07
Información de BONILLA VELAYOS MARIA TERESA
Mostramos los datos de BONILLA VELAYOS MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONILLA VELAYOS MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos