BONILLA TARIFA MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de BONILLA TARIFA MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BONILLA TARIFA MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MINOR HOISTS SL | Apoderado Mancomunado | 30/07/2024 | |
MINOR HOISTS SL | Apoderado Mancomunado | 27/05/2014 |
VINCULACIONES DE BONILLA TARIFA MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONILLA TARIFA MARIA CARMEN
Empresa: MINOR HOISTS SL
Apoderado Mancomunado
- Bonilla Tarifa Maria Carmen
- Jorba Jorba Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 452872, I/A 9 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-08
Empresa: MINOR HOISTS SL
Administrador Unico
- Bonilla Tarifa Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47797 , F 16, S 8, H B 452872, I/A 7 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-08
Empresa: MINOR HOISTS SL
Administrador Unico
- Bonilla Tarifa Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47797 , F 16, S 8, H B 452872, I/A 6 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-08
Empresa: MINOR HOISTS SAL
Apoderado Mancomunado
- Bonilla Tarifa Maria Carmen
- Muñoz Riuro Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44327 , F 152, S 8, H B 452872, I/A 2 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-08
Apoderado Mancomunado
- Bonilla Tarifa Maria Carmen
- Jorba Jorba Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29687 , F 74, S 8, H B 142267, I/A 42 (06/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-08
Información de BONILLA TARIFA MARIA CARMEN
Mostramos los datos de BONILLA TARIFA MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONILLA TARIFA MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos