BONILLA MARTI JORDI
Informe ejecutivo de BONILLA MARTI JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BONILLA MARTI JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MIXTA ESCORXADOR TORTOSA SL | Consejero | 15/01/2020 | 13/10/2023 |
EMPRESA MIXTA ESCORXADOR TORTOSA SL | Consejero | 02/08/2016 | 15/01/2020 |
EMPRESA MIXTA ESCORXADOR TORTOSA SL | Consejero | 29/12/2015 | 02/08/2016 |
EMPRESA MIXTA ESCORXADOR TORTOSA SL | Consejero | 02/09/2011 | 29/12/2015 |
BAIX EBRE INNOVA SL | Consejero | 09/03/2012 | |
GESTIO SANITARIA ASSISTENCIAL DE TORTOSA SA MUNICIPAL | Consejero | 27/07/2011 |
VINCULACIONES DE BONILLA MARTI JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONILLA MARTI JORDI
Empresa: EMPRESA MIXTA ESCORXADOR TORTOSA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2637 , F 108, S 8, H T 13138, I/A 33 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-43
Empresa: EMPRESA MIXTA ESCORXADOR TORTOSA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2637 , F 106, S 8, H T 13138, I/A 31 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-43
Empresa: EMPRESA MIXTA ESCORXADOR TORTOSA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2637 , F 106, S 8, H T 13138, I/A 31 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-43
Empresa: EMPRESA MIXTA ESCORXADOR TORTOSA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2637 , F 105, S 8, H T 13138, I/A 29 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-43
Empresa: EMPRESA MIXTA ESCORXADOR TORTOSA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2637 , F 105, S 8, H T 13138, I/A 29 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-43
Empresa: EMPRESA MIXTA ESCORXADOR TORTOSA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2637 , F 104, S 8, H T 13138, I/A 28 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-24-43
Empresa: EMPRESA MIXTA ESCORXADOR TORTOSA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2637 , F 104, S 8, H T 13138, I/A 28 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-24-43
Empresa: BAIX EBRE INNOVA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Associacio D'empresaris De Les Comarques De L'ebre
- Bertomeu Lleveria Maria Jose
- Bonilla Marti Jordi
- Cambra De Comerc Industria I Navegacio De Tortosa
- Excm Ajuntament De Camarles
- Fabra Serral Moises
- Gas Ferre Francesc
- Monllau Garcia Miguel Angel
- Royo Franch Xavier
- Soler Panisello Lluis
- Union General De Trabajadores
- Villarroya Martinez Matilde
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1927 , F 87, S 8, H T 27761, I/A 9 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-43
Empresa: EMPRESA MIXTA ESCORXADOR TORTOSA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1651 , F 224, S 8, H T 13138, I/A 26 (02/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-43
Empresa: EMPRESA MIXTA ESCORXADOR TORTOSA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1651 , F 224, S 8, H T 13138, I/A 26 (02/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-176-43
VER MAS ACTOS
Información de BONILLA MARTI JORDI
Mostramos los datos de BONILLA MARTI JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONILLA MARTI JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos