BONILLA MACIAS EMILIO
Informe ejecutivo de BONILLA MACIAS EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE BONILLA MACIAS EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTAJES ELECTRICOS UNIDOS SUBTERRANEOS Y AEREOS LINEALES SL | Administrador | 16/01/2020 | |
EMPRESA ORTEGA MONTAJES Y SERVICIOS SL | Administrador | 14/01/2020 | |
INSTAL LACIONS ELECTRIQUES ROSELL SL | Administrador | 14/01/2020 | |
BOMO INICIATIVAS SL | Administrador Unico | 14/07/2015 | |
ROSELL ELECTRIFICACIONS INDUSTRIALS SL | Administrador | 09/09/2009 |
VINCULACIONES DE BONILLA MACIAS EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONILLA MACIAS EMILIO
Administrador
- Bonilla Macias Emilio
- Larramona Angusto Pedro
- Rosell Rafecas Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32654 , F 118, S 8, H B 212616, I/A 14 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
Empresa: INSTAL LACIONS ELECTRIQUES ROSELL SL
Administrador
- Bonilla Macias Emilio
- Larramona Angusto Pedro
- Rosell Rafecas Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22360 , F 46, S 8, H B 35569, I/A 8 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-08
Administrador
- Bonilla Macias Emilio
- Larramona Angusto Pedro
- Rosell Rafecas Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34975 , F 1, S 8, H B 6777, I/A 7 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-08
Empresa: BOMO INICIATIVAS SL
Administrador Unico
- Bonilla Macias Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38714 , F 39, S 8, H B 332746, I/A 8 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-08
Administrador
- Bonilla Macias Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30811 , F 21, S 8, H B 71562, I/A 6 N (09/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-08
Información de BONILLA MACIAS EMILIO
Mostramos los datos de BONILLA MACIAS EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONILLA MACIAS EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos