BONILLA ALONSO ORLANDO-SERGIO
Informe ejecutivo de BONILLA ALONSO ORLANDO-SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BONILLA ALONSO ORLANDO-SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERYEL INTERNATIONAL CONSULTING SL | Administrador Unico | 15/05/2018 | |
JAMEO HOTELS AND RESORT SL | Apoderado | 19/07/2017 | |
ISTMO CANTERAS SL | Administrador Unico | 07/01/2016 |
VINCULACIONES DE BONILLA ALONSO ORLANDO-SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONILLA ALONSO ORLANDO-SERGIO
Empresa: JAMEO HOTELS AND RESORT SL
Administrador Unico
- Bonilla Alonso Orlando-sergio
- Dominguez Martin Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1423 , F 206, S 8, H GC 20960, I/A 12 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-35
Empresa: JAMEO HOTELS AND RESORT SL
Administrador Unico
- Bonilla Alonso Orlando-sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1423 , F 205, S 8, H GC 20960, I/A 10 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-35
Empresa: ERYEL INTERNATIONAL CONSULTING SL
Administrador Unico
- Bonilla Alonso Orlando-sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2192 , F 66, S 8, H GC 54107, I/A 1 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-35
Empresa: JAMEO HOTELS AND RESORT SL
Apoderado
- Bonilla Alonso Orlando-sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1423 , F 205, S 8, H GC 20960, I/A 9 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-35
Empresa: ISTMO CANTERAS SL
Administrador Unico
- Bonilla Alonso Orlando-sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2127 , F 139, S 8, H GC 50525, I/A 1 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-35
Información de BONILLA ALONSO ORLANDO-SERGIO
Mostramos los datos de BONILLA ALONSO ORLANDO-SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONILLA ALONSO ORLANDO-SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos