BONI SIMON LUIS
Informe ejecutivo de BONI SIMON LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BONI SIMON LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA TAZA DE VALENCIA SL | Socio Unico | 12/05/2011 | |
LA TAZA DE VALENCIA SL | Administrador Unico | 12/05/2011 |
VINCULACIONES DE BONI SIMON LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONI SIMON LUIS
Empresa: COFEE AND TEA DEL MARE NOSTRUM SL
Liquidador Unico
- Boni Simon Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9123, L 6407, F 33, S 8, H V 136876, I/A 2 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-46
Empresa: COFEE AND TEA DEL MARE NOSTRUM SL
Administrador Unico
- Boni Simon Luis
Liquidador Unico
- Boni Simon Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9123, L 6407, F 33, S 8, H V 136876, I/A 2 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-46
Empresa: LA TAZA DE VALENCIA SL
Administrador Unico
- Boni Simon Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9319, L 6601, F 24, S 8, H V 143494, I/A 1 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-46
Empresa: LA TAZA DE VALENCIA SL
Socio Único
- Boni Simon Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9319, L 6601, F 24, S 8, H V 143494, I/A 1 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-46
Empresa: COFEE AND TEA DEL MARE NOSTRUM SL
Administrador Unico
- Boni Simon Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9123, L 6407, F 32, S 8, H V 136876, I/A 1 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-46
Empresa: COFEE AND TEA DEL MARE NOSTRUM SL
Socio Único
- Boni Simon Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9123, L 6407, F 32, S 8, H V 136876, I/A 1 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-46
Información de BONI SIMON LUIS
Mostramos los datos de BONI SIMON LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONI SIMON LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos