BONFILL BERMEJO AARON JOSE
Informe ejecutivo de BONFILL BERMEJO AARON JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BONFILL BERMEJO AARON JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OBTIVUE SL | Apoderado | 13/01/2021 | |
DISCOBOSSA SL | Apoderado | 13/01/2021 | |
FIFTY SL | Apoderado | 13/01/2021 | |
SASCH SL | Apoderado | 13/01/2021 | |
ELEVEN ISLAND SL | Administrador Solidario | 26/03/2018 |
VINCULACIONES DE BONFILL BERMEJO AARON JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONFILL BERMEJO AARON JOSE
Empresa: SASCH SL
Apoderado
- Bonfill Bermejo Aaron Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43, L 43, F 139, S 8, H IB 2111, I/A 5 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-07
Empresa: DISCOBOSSA SL
Apoderado
- Bonfill Bermejo Aaron Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45, L 45, F 189, S 8, H IB 2235, I/A 5 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-07
Empresa: OBTIVUE SL
Apoderado
- Bonfill Bermejo Aaron Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19, L 19, F 140, S 8, H IB 884, I/A 4 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-07
Empresa: FIFTY SL
Apoderado
- Bonfill Bermejo Aaron Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43, L 43, F 147, S 8, H IB 2113, I/A 4 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-07
Empresa: ELEVEN ISLAND SL
Administrador Solidario
- Bonfill Bermejo Aaron Jose
- Tulip Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 332, L 330, F 16, S 8, H IB 15397, I/A 1 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-07
Empresa: EIVIFUN GAMES SL
Liquidador
- Bonfill Bermejo Aaron Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 113, L 113, F 197, S 8, H IB 5118, I/A 4 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-07
Empresa: EIVIFUN GAMES SL
Administrador Solidario
- Bonfill Bermejo Aaron Jose
- Bueno Navarro Vanessa
Liquidador
- Bonfill Bermejo Aaron Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 113, L 113, F 197, S 8, H IB 5118, I/A 4 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-07
Empresa: EIVIFUN GAMES SL
Administrador Solidario
- Bonfill Bermejo Aaron Jose
- Bueno Navarro Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 113, L 113, F 197, S 8, H IB 5118, I/A 2 (23/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-07
Información de BONFILL BERMEJO AARON JOSE
Mostramos los datos de BONFILL BERMEJO AARON JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONFILL BERMEJO AARON JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos