BONETE CANDELA SOFIA DOLORES
Informe ejecutivo de BONETE CANDELA SOFIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BONETE CANDELA SOFIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BONETE PRODUCCION SL | Administrador Solidario | 11/03/2010 | |
BONETE PRODUCCION SL | Apoderado Solidario | 24/12/2008 |
VINCULACIONES DE BONETE CANDELA SOFIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONETE CANDELA SOFIA DOLORES
Empresa: VIALES Y VOLUMENES SL
Apoderado
- Bonete Agullo Antonio
- Bonete Candela Antonia Benedicta
- Bonete Candela Sofia Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3006 , F 19, S 8, H A 96384, I/A 7 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-03
Empresa: INFRAESTRUCTURAS Y ASFALTOS SL
Administrador Unico
- Bonete Candela Sofia Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 46, S 8, H A 20486, I/A 10 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-03
Empresa: ASFALTOS REUNIDOS Y OBRAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3344 , F 93, S 8, H A 2804, I/A 28 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-76-03
Empresa: BONETE PRODUCCION SL
Administrador Solidario
- Bonete Candela Antonia Benedicta
- Bonete Candela Natalia De La Cruz
- Bonete Candela Sofia Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1218 , F 132, S 8, H A 2854, I/A 4 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-03
Empresa: BONETE PRODUCCION SL
Apoderado Solidario
- Bonete Candela Antonia Benedicta
- Bonete Candela Natalia De La Cruz
- Bonete Candela Sofia Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1218 , F 132, S 8, H A 2854, I/A 3 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-5-03
Información de BONETE CANDELA SOFIA DOLORES
Mostramos los datos de BONETE CANDELA SOFIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONETE CANDELA SOFIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos