BONET URBANO MARIANO
Informe ejecutivo de BONET URBANO MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BONET URBANO MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIATGES SANCHEZ BONET SA | Administrador Mancomunado | 02/03/2022 | 26/07/2024 |
VIATGES SANCHEZ BONET SA | Liquidador Solidario | 26/07/2024 | 26/07/2024 |
VIATGES SANCHEZ BONET SA | Consejero | 05/02/2016 | 26/07/2024 |
VIATGES SANCHEZ BONET SA | Secretario | 10/10/2011 | 05/02/2016 |
VIATGES SANCHEZ BONET SA | Consejero Delegado Mancomunado | 10/10/2011 | 05/02/2016 |
VIATGES SANCHEZ BONET SA | Consejero | 10/10/2011 | 05/02/2016 |
VINCULACIONES DE BONET URBANO MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONET URBANO MARIANO
Empresa: VIATGES SANCHEZ BONET SA
Liquidador Solidario
- Bonet Urbano Mariano
- Sanchez Sanchez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 1464, I/A 17 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-43
Empresa: VIATGES SANCHEZ BONET SA
Administrador Mancomunado
- Bonet Urbano Mariano
- Sanchez Sanchez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 1464, I/A 17 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-43
Empresa: VIATGES SANCHEZ BONET SA
Administrador Mancomunado
- Bonet Urbano Mariano
- Sanchez Sanchez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 734 , F 46, S 8, H T 1464, I/A 16 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-43
Empresa: VIATGES SANCHEZ BONET SA
Administrador Mancomunado
- Bonet Urbano Mariano
- Sanchez Sanchez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 734 , F 46, S 8, H T 1464, I/A 16 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-43
Empresa: VIATGES SANCHEZ BONET SA
Consejero
- Bonet Urbano Mariano
- Sanchez Sanchez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 734 , F 45, S 8, H T 1464, I/A 14 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-43
Empresa: VIATGES SANCHEZ BONET SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Blasco Martorell Francesc
- Bonet Urbano Mariano
- Sanchez Sanchez Tomas
Consejero
- Blasco Martorell Francesc
- Bonet Urbano Mariano
- Sanchez Sanchez Tomas
Presidente
Secretario
- Bonet Urbano Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 734 , F 45, S 8, H T 1464, I/A 14 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-43
Empresa: VIATGES SANCHEZ BONET SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Blasco Martorell Francesc
- Bonet Urbano Mariano
- Hernandez Rodriguez Jose Manuel
- Sanchez Sanchez Tomas
Consejero
- Blasco Martorell Francesc
- Bonet Urbano Mariano
- Hernandez Rodriguez Jose Manuel
- Sanchez Sanchez Tomas
Presidente
Secretario
- Bonet Urbano Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 734 , F 45, S 8, H T 1464, I/A 12 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-43
Empresa: VIATGES SANCHEZ BONET SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Blasco Martorell Francesc
- Bonet Urbano Mariano
- Hernandez Rodriguez Jose Manuel
- Sanchez Sanchez Tomas
Consejero
- Blasco Martorell Francesc
- Bonet Urbano Mariano
- Hernandez Rodriguez Jose Manuel
- Sanchez Sanchez Tomas
Presidente
Secretario
- Bonet Urbano Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 734 , F 45, S 8, H T 1464, I/A 12 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-43
Información de BONET URBANO MARIANO
Mostramos los datos de BONET URBANO MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONET URBANO MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos