BONET RICOS VIOLETA MARIA
Informe ejecutivo de BONET RICOS VIOLETA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BONET RICOS VIOLETA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YUKANVI SL | Socio Unico | 18/07/2022 | |
YUKANVI SL | Administrador Unico | 18/07/2022 | |
FERVIGRE SL | Apoderado | 10/03/2021 |
VINCULACIONES DE BONET RICOS VIOLETA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONET RICOS VIOLETA MARIA
Empresa: YUKANVI SL
Administrador Unico
- Bonet Ricos Violeta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11210, L 8488, F 149, S 8, H V 205640, I/A 1 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-46
Empresa: YUKANVI SL
Socio Único
- Bonet Ricos Violeta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11210, L 8488, F 149, S 8, H V 205640, I/A 1 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-46
Empresa: FERVIGRE SL
Apoderado
- Bonet Ricos Violeta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1096, L 660, F 80, S 8, H CS 18507, I/A 23 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-12
Empresa: JUAN BONET E HIJOS SL
Administrador Mancomunado
- Bonet Hancox Joan Artur
- Bonet Ricos Violeta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533, L 100, F 121, S 8, H CS 2726, I/A 23 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-12
Empresa: FERVIGRE SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bonet Ricos Violeta Maria
- Bonet Tarrega Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1096, L 660, F 79, S 8, H CS 18507, I/A 19 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-12
Empresa: FERVIGRE SL
Apoderado
- Bonet Ricos Violeta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1096, L 660, F 78, S 8, H CS 18507, I/A 17 (04/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-12
Empresa: JUAN BONET E HIJOS SL
Administrador Mancomunado
- Bonet Ricos Violeta Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533, L 100, F 120, S 8, H CS 2726, I/A 20 (06/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-12
Información de BONET RICOS VIOLETA MARIA
Mostramos los datos de BONET RICOS VIOLETA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONET RICOS VIOLETA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos