BONET LOZANO ANTONI MARIA
Informe ejecutivo de BONET LOZANO ANTONI MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BONET LOZANO ANTONI MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANSA MECHANICAL SL | Administrador Solidario | 25/03/2022 | |
UNITED BARCODE SYSTEMS SL | Administrador Solidario | 05/02/2019 | |
BONET & LOZANO GROUP SL | Consejero Delegado Solidario | 13/07/2017 | |
BONET & LOZANO GROUP SL | Consejero | 13/07/2017 | |
UNITED BARCODE SYSTEMS SL | Apoderado Solidario | 12/05/2015 |
VINCULACIONES DE BONET LOZANO ANTONI MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONET LOZANO ANTONI MARIA
Empresa: MEDIBOATS SL
Administrador Solidario
- Bonet Lozano Antoni Maria
- Jaudenes Garcia Jose Maria
- Mateo Digon Alberto Carlos
- Rovira Llor Albert Magne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46666 , F 89, S 8, H B 527097, I/A 2 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-08
Empresa: ANSA MECHANICAL SL
Administrador Solidario
- Bonet Lozano Antoni Maria
- Bonet Lozano Joan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37761 , F 114, S 8, H B 311469, I/A 7 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-08
Empresa: R&D CODING TECHNOLOGY SL
Administrador Solidario
- Bonet Lozano Antoni Maria
- Xavier Philippe Ferbo
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45363 , F 31, S 8, H B 485316, I/A 3 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-08
Empresa: UNITED BARCODE SYSTEMS SL
Administrador Solidario
- Bonet Lozano Antoni Maria
- Bonet Lozano Joan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 204, S 8, H SS 9309, I/A 8 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-20
Empresa: MEDIBOATS SL
Administrador Solidario
- Bonet Lozano Antoni Maria
- Jaudenes Garcia Jose Maria
- Mateo Digon Alberto Carlos
- Rovira Llor Albert Magne
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46666 , F 88, S 8, H B 527097, I/A 1 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-08
Empresa: BONET LOZANO FAM SL
Consejero Delegado Solidario
- Bonet Lozano Antoni Maria
- Bonet Lozano Joan Maria
- Bonet Lozano Maria Nuria
Consejero
- Bonet Brouhon Mariano
- Bonet Lozano Antoni Maria
- Bonet Lozano Joan Maria
- Bonet Lozano Maria Nuria
- Lozano Dalmau Elisa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 95, S 8, H SS 32225, I/A 4 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-20
Empresa: BONET LOZANO FAM SL
Administrador Solidario
- Bonet Lozano Antoni Maria
- Bonet Lozano Joan Maria
- Bonet Lozano Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 95, S 8, H SS 32225, I/A 4 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-20
Empresa: UNITED BARCODE SYSTEMS SL
Apoderado Solidario
- Bonet Lozano Antoni Maria
- Bonet Lozano Joan Maria
- Bonet Lozano Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 202, S 8, H SS 9309, I/A 5 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-20
Empresa: UNITED BARCODE SYSTEMS SL
Administrador Solidario
- Bonet Lozano Antoni Maria
- Bonet Lozano Joan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 202, S 8, H SS 9309, I/A 4 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-20
Empresa: R&D CODING TECHNOLOGY SL
Administrador Solidario
- Bonet Lozano Antoni Maria
- Ferbo Xavier Philippe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2682 , F 201, S 8, H SS 37115, I/A 1 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-26-20
VER MAS ACTOS
Información de BONET LOZANO ANTONI MARIA
Mostramos los datos de BONET LOZANO ANTONI MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONET LOZANO ANTONI MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos