BONET FLORENSA ALBERT
Informe ejecutivo de BONET FLORENSA ALBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BONET FLORENSA ALBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BK TATTOO ART BARCELONA SL | Administrador Unico | 17/01/2024 | 11/07/2024 |
BK TATTOO ART BARCELONA SL | Administrador Solidario | 28/04/2023 | 17/01/2024 |
VINCULACIONES DE BONET FLORENSA ALBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BONET FLORENSA ALBERT
Empresa: BK TATTOO ART BARCELONA SL
Administrador Unico
- Bonet Florensa Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 595265, I/A 3 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-08
Empresa: BK TATTOO ART BARCELONA SL
Administrador Unico
- Bonet Florensa Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48761 , F 194, S 8, H B 595265, I/A 2 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-08
Empresa: BK TATTOO ART BARCELONA SL
Administrador Solidario
- Bonet Florensa Albert
- Cortadella Benaiges Arnau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48761 , F 194, S 8, H B 595265, I/A 2 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-08
Empresa: BK TATTOO ART BARCELONA SL
Administrador Solidario
- Bonet Florensa Albert
- Cortadella Benaiges Arnau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48761 , F 194, S 8, H B 595265, I/A 1 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-08
Información de BONET FLORENSA ALBERT
Mostramos los datos de BONET FLORENSA ALBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BONET FLORENSA ALBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos